Renseignements sur Heinz Zurbrügg
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Heinz Zurbrügg
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005582268, Registre du commerce Berne, (36)
Verein Inferno-Triathlon, in Lauterbrunnen, CHE-102.743.667, Verein (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2015, S.0, Publ. 2018785).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rubi, Niklaus, von Grindelwald, in Grindelwald, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Abbühl, Christian, von Lauterbrunnen, in Gimmelwald (Lauterbrunnen), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cermak, Jan, von Langnau im Emmental, in Langnau im Emmental, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herren, Kurt, von Mühleberg, in Mürren (Lauterbrunnen), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Saurer, Corinne, von Riedholz, in Sigriswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uebersax, Beat, von Thörigen, in Rothrist, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zurbrügg, Heinz, von Reichenbach im Kandertal, in Reichenbach im Kandertal, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grünig, Kaspar, von Burgistein, in Spiez, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005236830, Registre du commerce Berne, (36)
Pflegeheim Latterbach-Hof GmbH, in Spiez, CHE-109.758.701, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2020, Publ. 1004986886).
Firma neu:
Pflegeheim Latterbach-Hof GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.06.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zurbrügg, Heinz, von Reichenbach im Kandertal, in Reichenbach im Kandertal, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bhend, Dominic Patric, von Unterseen, in Steffisburg, Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Elisabeth, von Mühleberg, in Sigriswil, Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004986886, Registre du commerce Berne, (36)
Pflegeheim Latterbach-Hof GmbH, in Erlenbach im Simmental, CHE-109.758.701, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2014, S.0, Publ. 1759673).
Statutenänderung:
14.09.2020.
Sitz neu:
Spiez.
Domizil neu:
Stockhornstrasse 12, 3700 Spiez.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebersold, Thomas Andreas, von Niederhünigen, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stiftung Solina (CHE-109.991.686), in Spiez, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bhend, Dominic Patric, von Unterseen, in Steffisburg, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Elisabeth, von Mühleberg, in Sigriswil, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zurbrügg, Heinz, von Reichenbach im Kandertal, in Reichenbach im Kandertal, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.