William Canal
domicilié à Altstätten, de Vaz/Obervaz Mandats actifs: Pensionskasse der Diözese St.Gallen, Fernheizung Breite AG Connecté à: Martin Bernhard Karrer, Rolf Peter Allenspach, Michael Kontzen et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "William Canal" à jour.Vous suivez maintenant "William Canal".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "William Canal" à jour.Vous suivez maintenant "William Canal".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de William Canal
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de William Canal
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Approvisionnement en chaleur et en froid
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Approvisionnement en chaleur et en froid
Personnes privées avec le nom William Canal
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: William Canal
Numéro de publication: 2680875, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Berichtigung im SHAB Nr. 22 vom 02.02.2016, TR 841 vom 28.01.2016Pensionskasse der Diözese St.Gallen, in St. Gallen, CHE-209.218.204, Institut des öffentlichen Rechts (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2016, Publ. 2633959).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casaulta, Gion Pieder, von Lumnezia, in St. Gallen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Canal, William, von Vaz/Obervaz, in Altstätten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eugster, Josef Emil, von Appenzell, in Appenzell, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wüst, Johann Kurt, von Oberriet SG, in Schmerikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2633959, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Pensionskasse der Diözese St.Gallen, in St. Gallen, CHE-209.218.204, Institut des öffentlichen Rechts (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2015, Publ. 1948453).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dörig, Josef Anton, von Appenzell, in Zuzwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wick, Clemens Josef, von Zuzwil SG, in Walzenhausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casaulta, Gion Pieder, von Lumnezia, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Canal, William, von Vaz/Obervaz, in Altstätten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eugster, Josef Emil, von Appenzell, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüst, Johann Kurt, von Oberriet SG, in Schmerikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6447866, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Fernheizung Breite AG, in Altstätten, CH-320.3.032.876-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2005, S. 10, Publ. 3136822).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Preising, Jürg, von Eggersriet, in Rebstein, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Canal, William, von Vaz/Obervaz, in Altstätten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.