Renseignements sur Johann Kurt Wüst
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Johann Kurt Wüst
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2956093, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Pensionskasse der Diözese St.Gallen, in St. Gallen, CHE-209.218.204, Institut des öffentlichen Rechts (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2016, Publ. 2680875).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüst, Johann Kurt, von Oberriet SG, in Schmerikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrer, Martin Karl, von St. Gallen, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2680875, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Berichtigung im SHAB Nr. 22 vom 02.02.2016, TR 841 vom 28.01.2016Pensionskasse der Diözese St.Gallen, in St. Gallen, CHE-209.218.204, Institut des öffentlichen Rechts (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2016, Publ. 2633959).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casaulta, Gion Pieder, von Lumnezia, in St. Gallen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Canal, William, von Vaz/Obervaz, in Altstätten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eugster, Josef Emil, von Appenzell, in Appenzell, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wüst, Johann Kurt, von Oberriet SG, in Schmerikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2633959, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Pensionskasse der Diözese St.Gallen, in St. Gallen, CHE-209.218.204, Institut des öffentlichen Rechts (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2015, Publ. 1948453).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dörig, Josef Anton, von Appenzell, in Zuzwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wick, Clemens Josef, von Zuzwil SG, in Walzenhausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casaulta, Gion Pieder, von Lumnezia, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Canal, William, von Vaz/Obervaz, in Altstätten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eugster, Josef Emil, von Appenzell, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüst, Johann Kurt, von Oberriet SG, in Schmerikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].