Renseignements sur Pensionskasse der Diözese St.Gallen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Pensionskasse der Diözese St.Gallen
- Pensionskasse der Diözese St.Gallen est active dans le secteur «Exploitation d'un société des caisses de retraite» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à St. Gallen.
- La direction se compose de 10 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 09.07.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’organisation Pensionskasse der Diözese St.Gallen est inscrite sous l’IDI CHE-209.218.204.
Direction (10)
les plus récents membres de l'organe administratif suprême
Rolf Peter Allenspach,
Martin Bernhard Karrer,
Michael Kontzen,
Peter Burkhard,
William Canal
les plus récents personnes habilitée à signer
Rolf Peter Allenspach,
Martin Bernhard Karrer,
Michael Kontzen,
Marcel Winiger,
Peter Burkhard
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.12.2014
Forme juridique
Institut
Siège social de l'entreprise
St. Gallen
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.8.076.943-6
IDE/TVA
CHE-209.218.204
Secteur
Exploitation d'un société des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Versichert die Arbeitnehmenden und ihre Hinterlassenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität. Sie kann über die gesetzlichen Mindestleistungen hinaus weitgehende Vorsorge betreiben. Die Pensionskasse strebt an, den Versicherten mit vollständiger Beitragsdauer nach Vollendung des 65. Altersjahres eine Altersrente von 50,4 Prozent des versicherten Lohnes auszurichten; Verbesserungen des Leistungsziels, die zu neuen oder höheren Beiträgen führen, bedürfen der Genehmigung des Katholischen Kollegiums; Zur Erfüllung ihres Zweckes kann die Stiftung Versicherungsverträge abschliessen, wobei erst sie selbst Versicherungsnehmerin und Begünstigte sein muss.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | St. Gallen | 23.01.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Pensionskasse der Diözese St.Gallen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006079734, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Pensionskasse der Diözese St.Gallen, in St. Gallen, CHE-209.218.204, Institut des öffentlichen Rechts (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2022, Publ. 1005423284).
Domizil neu:
Klosterhof 8a, 9000 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baldi, Daniela Ida, von Prato (Leventina), in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Casaulta, Gion Pieder, von Lumnezia, in St. Gallen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dörig, Bruno, von Appenzell, in Appenzell, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kühne, Raphael Roman, von Flawil, in Flawil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schläpfer, Patrick, von Speicher, in Gams, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allenspach, Rolf Peter, von Oberbüren, in Wil SG, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Karrer, Martin Bernhard, von Zuzwil (SG), in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005423284, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Pensionskasse der Diözese St.Gallen, in St. Gallen, CHE-209.218.204, Institut des öffentlichen Rechts (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2020, Publ. 1004920229).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Angehrn, Heinrich Werner, von Muolen, in Malvaglia (Serravalle), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lampart, Peter, von Willisau, in Herisau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bobleter, Johann Edelbert, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Margrethen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kontzen, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Oberbüren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winiger, Marcel, von Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004920229, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Pensionskasse der Diözese St.Gallen, in St. Gallen, CHE-209.218.204, Institut des öffentlichen Rechts (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2020, Publ. 1004908430).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angehrn, Heinrich Werner, von Muolen, in Malvaglia (Serravalle), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Abtwil SG (Gaiserwald)];
Burkhard-Kalbermatten, Peter, von Greifensee, in Ebnat-Kappel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kühne, Raphael Roman, von Flawil, in Flawil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schläpfer, Patrick, von Speicher, in Gams, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wick, Clemens Josef, von Zuzwil (SG), in Walzenhausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.