Renseignements sur Armin Bürge AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Armin Bürge AG
- Armin Bürge AG est active dans le secteur «Autres travaux de construction» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Schwarzenbach SG.
- L’entreprise a été fondée en 27.05.1992 et a 6 personnes à la direction.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 30.01.2023, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Armin Bürge AG est le suivant : CHE-107.405.060.
- Il y a 2 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: Bürge Kaminbau, EWS Consulting GmbH.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Michael Zwick,
Nando Bürge,
Nico Bürge,
Simon Schoch,
Armin Bürge
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.05.1992
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Jonschwil
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.034.351-4
IDE/TVA
CHE-107.405.060
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erstellen von Kaminen und Kaminsanierungen, Beratungen und Ausführungen im Bereich Erdsondenbohrungen, Cheminée- und Ofenbau sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Firmen und Unternehmungen beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Gebert Revision AG | Wil (SG) | 30.01.2023 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Gebert Treuhand | Wil (SG) | 22.01.2014 | 29.01.2023 | |
FT.Treuhand Flück | Münchwilen (TG) | 04.09.2006 | 28.05.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Bürge Erdsondenbohrungen AG
- Wiko Kachelofen- & Cheminéebau AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Armin Bürge AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005664684, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Armin Bürge AG, in Jonschwil, CHE-107.405.060, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2022, Publ. 1005493892).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gebert Treuhand (CHE-107.424.608), in Wil SG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gebert Revision AG (CHE-219.027.752), in Wil SG, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005493892, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Armin Bürge AG, in Jonschwil, CHE-107.405.060, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2021, Publ. 1005083632).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürge, Nando, von Mosnang, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Wil SG].
Numéro de publication: HR02-1005083632, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Armin Bürge AG, in Jonschwil, CHE-107.405.060, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2020, Publ. 1005040918).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürge, Nando, von Mosnang, in Wil SG, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Schwarzenbach SG (Jonschwil)].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.