Renseignements sur Armin Bürge
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Armin Bürge
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005952283, Registre du commerce Lucerne, (100)
Hoch- und Tiefbau AG Sursee, in Sursee, CHE-297.181.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 19.05.2023, Publ. 1005749366).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürge, Armin, von Mosnang, in Werthenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2847195, Registre du commerce Lucerne, (100)
Schmid Bauunternehmung AG Buchrain, in Buchrain, CHE-105.802.361, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2014, Publ. 1638373).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischof, Roman Gallus, von Nesslau, in Lauerz, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürge, Armin, von Mosnang, in Werthenstein, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 1300603, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Armin Bürge AG, in Jonschwil, CHE-107.405.060, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2013, Publ. 1013165). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bürge, Armin, von Mosnang, in Schwarzenbach SG (Jonschwil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Bürge, Cornelia, von Mosnang, in Schwarzenbach SG (Jonschwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gebert Treuhand (CHE-107.424.608), in Wil SG, Revisionsstelle.