Armin Bürge
domicilié à Werthenstein, de Mosnang Mandats actifs: Hoch- und Tiefbau AG Sursee, Schmid Bauunternehmung AG Buchrain et plus Connecté à: Myrtha Bosshard, Peter Amberg, Georg Graber-Renggli et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Armin Bürge" à jour.Vous suivez maintenant "Armin Bürge".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Armin Bürge" à jour.Vous suivez maintenant "Armin Bürge".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Armin Bürge
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Armin Bürge
Bâtiments général
Autres travaux de construction
Bâtiments général
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Armin Bürge
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Armin Bürge
Numéro de publication: HR02-1005952283, Registre du commerce Lucerne, (100)
Hoch- und Tiefbau AG Sursee, in Sursee, CHE-297.181.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 19.05.2023, Publ. 1005749366).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürge, Armin, von Mosnang, in Werthenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2847195, Registre du commerce Lucerne, (100)
Schmid Bauunternehmung AG Buchrain, in Buchrain, CHE-105.802.361, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2014, Publ. 1638373).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischof, Roman Gallus, von Nesslau, in Lauerz, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürge, Armin, von Mosnang, in Werthenstein, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 1300603, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Armin Bürge AG, in Jonschwil, CHE-107.405.060, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2013, Publ. 1013165). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bürge, Armin, von Mosnang, in Schwarzenbach SG (Jonschwil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Bürge, Cornelia, von Mosnang, in Schwarzenbach SG (Jonschwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gebert Treuhand (CHE-107.424.608), in Wil SG, Revisionsstelle.