Renseignements sur EWS Consulting GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de EWS Consulting GmbH
- EWS Consulting GmbH à Schwarzenbach SG est une Société à responsabilité limitée du domaine «Autres travaux de construction». EWS Consulting GmbH est actif.
- L’entreprise a été fondée le 25.09.2018.
- Le 30.07.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- EWS Consulting GmbH est inscrite dans le canton SG sous l’IDI CHE-444.297.764.
- Entreprises avec la même adresse comme EWS Consulting GmbH: Armin Bürge AG, Bürge Kaminbau.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.09.2018
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Jonschwil
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.4.085.098-0
IDE/TVA
CHE-444.297.764
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, die Planung und die Ausführung von Erdsondenbohrungen sowie sämtliche damit zusammenhängende Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, Grundstücke und Liegenschaften erwerben, belasten, verwalten, veräussern, überbauen, pachten und verpachten sowie Patente, Lizenzen und andere immaterielle und materielle Güter erwerben, veräussern und vergeben.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour EWS Consulting GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006097075, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
EWS Consulting GmbH, in Jonschwil, CHE-444.297.764, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005084886).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heine, Josef Anton, deutscher Staatsangehöriger, in Eggersriet, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bürge, Nico, von Mosnang, in St. Gallen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürge, Bruno, von Mosnang, in Münchwilen TG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005084886, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
EWS Consulting GmbH, in Jonschwil, CHE-444.297.764, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2018, S.0, Publ. 1004465132).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürge, Nico, von Mosnang, in St. Gallen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Schwarzenbach SG (Jonschwil)].
Numéro de publication: HR01-1004465132, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
EWS Consulting GmbH, in Jonschwil, CHE-444.297.764, Pfattstrasse 8, 9536 Schwarzenbach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.08.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, die Planung und die Ausführung von Erdsondenbohrungen sowie sämtliche damit zusammenhängende Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, Grundstücke und Liegenschaften erwerben, belasten, verwalten, veräussern, überbauen, pachten und verpachten sowie Patente, Lizenzen und andere immaterielle und materielle Güter erwerben, veräussern und vergeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 30.08.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Heine, Josef Anton, deutscher Staatsangehöriger, in Eggersriet, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bürge, Nico, von Mosnang, in Schwarzenbach SG (Jonschwil), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.