Reports for Tobias Wohlfarth
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Tobias Wohlfarth
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005787351, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
Digital Assets Investment AG, in Gonten, CHE-470.788.849, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2022, Publ. 1005548559).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wohlfarth, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schoch, Jan, von Fischenthal, in Appenzell (Schwende-Rüte), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005548559, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
Berichtigung des im SHAB Nr. 161 vom 22.08.2022, publizierten TR-Eintrages Nr. 1079 vom 17.08.2022. Digital Assets Investment AG, in Gonten, CHE-470.788.849, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2022, Publ. 1005544949).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wohlfarth, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Wohlfahrth, Tobias].
Publication number: HR02-1004476258, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Leonteq Securities AG, in Zürich, CHE-113.829.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2018, Publ. 4277661).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Rachel, von Saanen, in Birmensdorf (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wohlfarth, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chambers, Christopher Michael, von Wagenhausen, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].