Reports for Joël Stillhart
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Joël Stillhart
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005485837, Commercial Registry Office Zurich, (20)
LGT Bank (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-367.322.102, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2022, Publ. 1005443888).
Hauptsitz in:
Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alikaniotis, Nikolaos, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bergamini, Andrea Lorenzo, von Lugano, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Birca, Domnica, rumänische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luterbacher, Heinz, von Steinhof, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Candreia, Robin Joël, von Schwyz, in Lugano, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht (ZH)];
Ehrler, Eric Nino, von Langnau am Albis, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horgen];
Kälin, Markus Alois, von Einsiedeln, in Reichenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Novikova, Vera, lettische Staatsangehörige, in Birmensdorf (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rickenbacher, Roman, von Illgau, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stillhart, Joël, von Bütschwil-Ganterschwil, in Wetzikon (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Weber, Cécile Elise, von Hochdorf, in Dielsdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005310057, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 137 vom 19.07.2021 publizierten TR-Eintrags Nr. 31682 vom 14.07.2021 LGT Bank (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-367.322.102, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2021, Publ. 1005298883).
Hauptsitz in:
Basel.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stillhart, Joël, von Bütschwil-Ganterschwil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Stillhart, Jöel].
Publication number: HR02-1005251956, Commercial Registry Office Zurich, (20)
LGT Bank (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-367.322.102, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2021, Publ. 1005155926).
Hauptsitz in:
Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Jacqueline, von Galgenen, in Seengen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bärtschi, Max Ulrich, von Lützelflüh, in Gipf-Oberfrick, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dalè, Diego, von Zürich, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Lukas Ferdinand, von Horgen, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zennegg Huly, Nataly Bebel, von Domat/Ems, in Dietlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bundi, Claudio Silvan, von Disentis/Mustér, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cohen-Sager, Elena, von Zollikon, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sager, Elena];
Karius, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Egg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht (ZH)];
Kilchör, Cyrill André, von Fribourg, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petrachi, Riccardo, von Regensdorf, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht (ZH)];
Stillhart, Jöel, von Bütschwil-Ganterschwil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschopp, Alina Sophia, von Zollikon, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiesenhütter, Alla, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.