Reports for Jean-Charles Paul Pelletier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jean-Charles Paul Pelletier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005938407, Commercial Registry Office Jura, (670)
Pelletier SA, à Courtételle, CHE-105.794.218, société anonyme (No. FOSC 220 du 11.11.2022, Publ. 1005602925).
Inscription ou modification de personne(s):
Pelletier, Jean-Charles Paul, de Muriaux, à Moutier, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature individuelle];
Pelletier, Alex, de Muriaux, à Moutier, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Publication number: HR02-1005602925, Commercial Registry Office Jura, (670)
Pelletier SA, précédemment à Reconvilier, CHE-105.794.218, société anonyme (No. FOSC 121 du 26.06.2017, Publ. 3601399).
Modification des statuts:
27.10.2022.
Nouveau siège:
Courtételle.
Nouvelle adresse:
Rue Rambévaux 2, 2852 Courtételle.
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par courrier recommandé ou par courriel.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
Restriction à la transmissibilité des actions nominatives: selon statuts.
Inscription ou modification de personne(s):
Pelletier, Jean-Charles Paul, de Muriaux, à Moutier, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: à Malleray (Valbirse), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle].
Publication number: 3601399, Commercial Registry Office Berne, (36)
Pelletier SA, à Reconvilier, CHE-105.794.218, société anonyme (No. FOSC 63 du 01.04.2015, Publ. 2075525).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Schmidlin-Pelletier, Sandrine Georgette Elisabeth, de Wahlen, à Biel/Bienne, administratrice, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Pelletier, Jean-Charles Paul, de Muriaux, à Malleray (Valbirse), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle].