Reports for Christoph Kissling
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Christoph Kissling
Newest SOGC notifications: Christoph Kissling
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005924637, Commercial Registry Office Zug, (170)
Rhiag Group GmbH, in Baar, CHE-104.707.228, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2023, Publ. 1005726188).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caruso, Teodoro, italienischer Staatsangehöriger, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer Leydet, Christina Maria, von Luzern, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häfliger, Daniel, von Fischbach, in Schenkon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kissling, Christoph, von Wolfwil, in Oberdorf (BL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberwil (BL)];
Baumeler, Dominik, von Schüpfheim, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer Fletes, Franco Thomas, von Ebikon, in Ebikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ðotlo, Zoran, kroatischer Staatsangehöriger, in Rothenburg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005669432, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
allki Handels GmbH, bisher in Rothrist, CHE-113.942.780, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2014, Publ. 1770195).
Statutenänderung:
22.12.2022.
Sitz neu:
Nusshof.
Domizil neu:
Chüllerweg 12, 4453 Nusshof.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Import, Export und Handel mit Investitions- und Konsumgütern aller Art sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle mit ihrem Zweck oder der Anlage ihrer Mittel direkt oder indirekt in Verbindung stehenden Geschäfte vornehmen, ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen, Grundstücke und Schutzrechte erwerben, verwalten und veräussern und gleiche oder ähnliche Unternehmen erwerben oder sich daran beteiligen sowie Garantien oder Sicherheiten zu Gunsten von verbundnen Gesellschaften stellen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Transaktionen durchführen, welche der Verwirklichung ihres Zweck förderlich sein könnten.
Vinkulierung neu:
[gestrichen]. [Zweck: Änderung von Amtes wegen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kissling, Christoph, von Wolfwil, in Nusshof, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Rothrist].
Publication number: HR02-1005240422, Commercial Registry Office Zug, (170)
Elit Group Ltd, in Baar, CHE-100.741.025, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2020, Publ. 1004959709).
Statutenänderung:
29.06.2021.
Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 29.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020 mit Aktiven von CHF 83'026'463.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 27'880'718.00 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die einzige Aktionärin erhält für ihre bisherigen Aktien 13'315 Stammanteile zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Elit Group GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Elit Group LLC).
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung, den Erwerb sowie die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse entwickeln, erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann ferner Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere in dem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht).
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rhiag - Inter Auto Parts Italia S.r.l. (02394560136), in Bergamo (IT), Gesellschafterin, mit 13'315 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bussmann, Dr. Raoul, von Egolzwil, in Zug, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bartolozzi, Serafino, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kissling, Christoph, von Wolfwil, in Oberwil (BL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].