Reports for Josef Huwiler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Josef Huwiler
Holdings
Newest SOGC notifications: Josef Huwiler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005714137, Commercial Registry Office Zug, (170)
Cesi Canepa AG, in Cham, CHE-262.028.563, Gewerbestrasse 9, 6330 Cham, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.03.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Projektierung und Installation von Schwachstrom-, Starkstrom-, Sicherheits- und Kommunikationsanlagen, Gebäudeleitsystemen und -Automation, EDV-Netzwerken und in verwandten Bereichen sowie die Herstellung von und den Handel mit elektrischen und elektronischen Anlagen und Zubehör jeder Art sowie die Erbringung von sämtlichen damit verbundenen professionellen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern;
oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Darlehen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Huwiler, Josef, von Cham, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Canepa, Sergio, von Mezzovico-Vira, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schneider, Markus, von Bichelsee-Balterswil, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walliser, Dominik, von Risch, in Risch, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Buchhaltungs- und Revisions - AG (CHE-102.534.649), in Zug, Revisionsstelle.
Publication number: 2680589, Commercial Registry Office Zug, (170)
Militärhistorische Stiftung des Kantons Zug, in Zug, CHE-109.653.321, Stiftung (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2016, Publ. 2675513).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huwiler, Josef, von Cham und Dietwil, in Cham, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürlimann, Anton, von Walchwil, in Unterägeri, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5435766, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
RSR Finanz- und Treuhand AG, bisher in Cham, CH-170.3.020.542-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 02.06.2009, S. 28).
Statutenänderung:
21.12.2009.
Sitz neu:
Engelberg.
Domizil neu:
Barmettlenstrasse 25, 6390 Engelberg.
Zweck:
Vermögensverwaltung für Dritte, Beratung im Finanz- und Anlagebereich sowie Ausübung von damit zusammenhängenden Treuhandfunktionen;
kann Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten, mit Waren und Erzeugnissen aller Art handeln, jegliche Art von Geschäften finanzieren und fördern, Grundstücke erwerben und veräussern, Tochtergesellschaften errichten sowie sich an Unternehmungen der gleichen Art beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB, oder, bei Kenntnis aller Adressen, durch eingeschriebenen Brief an die Aktionäre. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 13.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision [wie bisher].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huwiler, Josef, von Cham und Dietwil, in Cham, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Huwiler-Helfenstein, Marie-Theres, von Cham und Dietwil, in Cham, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher].