Reports for Claude Huguenin-Elie
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Claude Huguenin-Elie
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004980112, Commercial Registry Office Valais, (621)
Swiss Warehouses SA, à Charrat, CHE-188.303.925, société anonyme (No. FOSC 91 du 12.05.2020, Publ. 1004888022).
Modification des statuts:
26.08.2020.
Nouveau siège:
Orsières.
Nouvelle adresse:
c/o FIDUCIAIRE DE L'ENTREMONT SA, Chemin de la Poste 6, 1937 Orsières.
Autres adresses:
[biffé: c/o FIDUCIAIRE DE L'ENTREMONT SA, Chemin de la Poste 6, 1937 Orsières].
Nouvelles actions:
400 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts [précédemment: 400 actions au porteur de CHF 1'000.00].
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par lettre recommandée envoyée à chacun des actionnaires à l'adresse mentionnée au registre des actionnaires ou par courriel pour les convocations aux assemblées générales.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Huguenin-Elie, Claude Denis, de Le Locle, à Verbier (Bagnes), administrateur, secrétaire, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Tornay, Jean-Paul, de Orsières, à Orsières, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Publication number: HR02-1004834318, Commercial Registry Office Valais, (626)
JTBizPro Sàrl, à Conthey, CHE-283.153.493, société à responsabilité limitée (No. FOSC 13 du 21.01.2019, Publ. 1004546992).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Huguenin-Elie, Claude Denis, de Le Locle, à Bagnes, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Toufar, Jan, ressortissant tchèque, à Prague (CZ), associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 180 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 199 parts sociales de CHF 100.00];
Bonvin, Martial, de Crans-Montana, à Lens, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 100.00.
Publication number: HR01-1004546992, Commercial Registry Office Valais, (626)
JTBizPro Sàrl, à Conthey, CHE-283.153.493, c/o Fiduvalor Sàrl, Place de la Gare 1, 1964 Conthey, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
20.12.2018.
But:
La réservation de professeurs de sport et l'exploitation d'écoles de sport et de langues (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Toufar, Jan, ressortissant tchèque, à Prague (CZ), associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 199 parts sociales de CHF 100.00;
Huguenin-Elie, Claude Denis, de Le Locle, à Bagnes, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 100.00. Selon déclaration du 20.12.2018, il est renoncé à un contrôle restreint.