Reports for Mario Huber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Mario Huber
Newest SOGC notifications: Mario Huber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005979492, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Finanzmarktplatz FMP GmbH, in Zürich, CHE-361.348.706, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2015, S.0, Publ. 2368309).
Firma neu:
Finanzmarktplatz FMP GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.02.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Mario, von Sirnach, in Wil (SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Münchwilen (TG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005817259, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ombudsstelle Finanzdienstleister (OFD), in Zürich, CHE-402.512.193, Verein (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2021, Publ. 1005313070).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Mario, von Sirnach, in Wil (SG), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Ulrich, von Mühleberg, in Neunforn, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005149740, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Huber & Bruderer AG, in Zürich, CHE-114.822.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 13.07.2015, S.0, Publ. 2264127).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Mario, von Sirnach, in Wil (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Münchwilen (TG)].