Reports for Gianne Lucia Holmgren
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Gianne Lucia Holmgren
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005852831, Commercial Registry Office Zurich, (20)
FRUYTS GmbH, bisher in Baden, CHE-244.963.531, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2022, Publ. 1005540228).
Statutenänderung:
13.04.2023.
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
Industriestrasse 3, 8952 Schlieren.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holmgren, Gianne, schwedische Staatsangehörige, in Birrwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Baden];
Kovacevic, Milija, von Wettingen, in Birrwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Baden].
Publication number: HR02-1005540228, Commercial Registry Office Aargau, (400)
FRUYTS GmbH, in Baden, CHE-244.963.531, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2021, Publ. 1005361806).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holmgren, Gianne, schwedische Staatsangehörige, in Baden, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kovacevic, Milija, von Wettingen, in Baden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 4172655, Commercial Registry Office Berne, (36)
Verein Label STEP - fair trade Teppiche, in Bern, CHE-228.339.110, Verein (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, Publ. 2913811).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salzmann, Stefan, von Zürich, in Zürich, Sekretär, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amrein, Christina Margaritha, von Rickenbach (LU), in Solothurn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holmgren, Gianne Lucia, schwedische Staatsangehörige, in Baden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
da Rivaz Kahamaile, Marie Sophie Hélène, von Sion, in Genève, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.