Reports for Christoph Haueter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Christoph Haueter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005471869, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
ComInform GmbH, in Sarnen, CHE-105.213.331, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2013, S.0, Publ. 917929).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vista, Nicola, von Schwarzenburg, in Wollerau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haueter, Christoph, von Trub, in Burgdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Langnau im Emmental, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Publication number: 917929, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
ComInform GmbH, in Sarnen, CH-053.4.009.732-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 28.11.2012, S. 0, Publ. 6950558).
Domizil neu:
c/o Urs Mani, Rainbolden 1, 6062 Wilen (Sarnen), [behördliche Umadressierung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vista, Nicola, von Schwarzenburg, in Wollerau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Haueter, Christoph, von Trub, in Langnau im Emmental, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 6950558, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
OIS-Group 2 GmbH, in Sarnen, CH-053.4.009.732-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2011, S. 0, Publ. 6234552).
Statutenänderung:
28.09.2012.
Firma neu:
ComInform GmbH.
Domizil neu:
c/o Urs Mani, Rainbolden, 6062 Wilen (Sarnen).
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen für den Aufbau, Betrieb und das Management von Informatik-Dienstleistungen mit Schwergewicht auf Beratung und Coaching für Strategie, Organisation, Steuerung, Projektmanagement und Systemengineering. Die Tätigkeit umfasst alle Disziplinen des Informatikmanagements für den Leistungsbezug und die Leistungserstellung sowie das Erbringen von managed Services. Nebenzwecke gemäss Statuten. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oehler, Jürg, von Balgach, in Courlevon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haueter, Christoph, von Trub, in Langnau im Emmental, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Vista, Nicola, von Schwarzenburg, in Wollerau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.