Reports for Dr. Mauro Dell'Ambrogio
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Mauro Dell'Ambrogio
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005560740, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Foundation for Cardiological Research and Education - FCRE, in Lugano, CHE-323.403.988, fondazione (Nr. FUSC 8 del 14.01.2020, Pubbl. 1004804295).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Dell'Ambrogio, Mauro, da Bellinzona, in Bellinzona, presidente, con firma collettiva a due;
Chiesa, Marco, da Lugano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due;
Erez, Boas, da Bern, in Lugano, membro, con firma collettiva a due;
Jaconi Dévaud, Marisa, da Lugano, in Genève, membro, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Manserra, Massimo, da Lugano, in Figino (Lugano), presidente, con firma collettiva a due [finora: vice-presidente, con firma collettiva a due];
Aquila, Cecilia, cittadina italiana, in Morbio Superiore (Breggia), vice-presidente, con firma collettiva a due [finora: membro, con firma collettiva a due].
Publication number: HR02-1005219255, Commercial Registry Office Ticino, (501)
FOPE HOLDING SA, in Lugano, CHE-112.488.063, società anonima (Nr. FUSC 104 del 02.06.2021, Pubbl. 1005203284). [radiati: Con decisione della Pretura del Distretto di Lugano del 28.05.2021, è stato nominato un commissario secondo l'art. 731b cpv. 1bis cfr. 2 CO.].
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Ventura, Antonio, da Tresa, in Monteggio (Tresa), commissario, con firma individuale;
Meyer, Philippe, da Boécourt e Ginevra, in Muralto, amministratore unico, con firma individuale;
Soldati, Daniela, da Vernate, in Minusio, con procura collettiva a due;
Turati, Guido, da Coldrerio, in Genestrerio (Mendrisio), con procura collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Dell'Ambrogio, Mauro, da Bellinzona, in Bellinzona, amministratore unico, con firma individuale.
Publication number: HR02-1004943937, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Rettifica dell'iscrizione del registro giornaliero no. 8'796 del 13.07.2020, pubblicata nel FUSC no. 136 del 16.07.2020. CLINICA LUGANESE MONCUCCO SA, in Lugano, CHE-111.652.727, società anonima (Nr. FUSC 136 del 16.07.2020, Pubbl. 1004938823).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Dell'Ambrogio, Mauro, da Bellinzona, in Bellinzona, presidente, con firma collettiva a due [no: membro, con firma collettiva a due].