Reports for Peter Bohren
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Peter Bohren
Newest SOGC notifications: Peter Bohren
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005931196, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bohren Bocon Consulting GmbH, in Zürich, CHE-104.299.301, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2011, S.0, Publ. 6220456).
Firma neu:
Bohren Bocon Consulting GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.11.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohren, Peter, von Grindelwald, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3589502, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schiessplatz-Genossenschaft Höngg, in Zürich, CH-020.5.901.306-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 162 vom 26.08.1997, S. 6222).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haug, Walter, von Weiningen ZH, in Weiningen ZH, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renggli, Alfred, von Zürich und Entlebuch, in Zürich, Mitglied und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung;
Forster, Viktor, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Beat, von Buchs ZH, in Dübendorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Walter, von Zürich und Oberengstringen, in Oberengstringen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bohren, Peter, von Grindelwald, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, André, von Zürich und Schöftland, in Rüschlikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siegenthaler, Ernst, von Zürich, in Regensdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Diehl, Hans, von Zürich und Wikon, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saluz, Florian, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 805872, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bohren Bocon Consulting GmbH, bisher in Grindelwald, Unternehmensberatung, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 151 vom 08.08.1995, S. 4433).
Gründungsstatuten:
19.07.1995.
Statutenänderung:
29.10.2002.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Peter Bohren, Winzerhalde 34a, 8049 Zürich.
Zweck:
Beratung von Geschäftsunternehmungen jeglicher Art im In- und Ausland;
kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohren-Minder, Liselotte, von Grindelwald, in Grindelwald, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [wie bisher];
Bohren, Peter, von Grindelwald, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: in Moskau (Russland), Gesellschafter].