Reports for Martin Bissig
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Martin Bissig
Newest SOGC notifications: Martin Bissig
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005806218, Commercial Registry Office Zug, (170)
abenteuerreisen.ch GmbH, in Unterägeri, CHE-491.242.645, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2023, Publ. 1005720252).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Juhász, Michel, von Selzach, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bike Sport Travel AG (CHE-112.364.573), in Bern, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gehrig, Daniel Oliver, von Ammerswil, in Gerzensee, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bissig, Martin, von Unterschächen, in Zug, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Flury, Christian Peter, von Jenaz, in Davos, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häsler, Peter, von Zürich, in Bern, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäggi, Thomas, von Recherswil, in Schmitten (FR), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Heinz, von Wilderswil, in Thun, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004853112, Commercial Registry Office Zug, (170)
abenteuerreisen.ch GmbH, in Unterägeri, CHE-491.242.645, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2017, Publ. 3901811).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Globetrotter Travel Service AG (CHE-105.876.709), in Bern, Gesellschafterin, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bissig, Martin, von Unterschächen, in Zug, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Juhász, Michel, von Selzach, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 4136467, Commercial Registry Office Zug, (170)
Switzerland Shopping Services GmbH, in Zug, CHE-289.391.186, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2016, Publ. 2778693).
Firma neu:
Switzerland Shopping Services GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Switzerland Shopping Services S.à.r.l. en liquidation) (Switzerland Shopping Services S.a.g.l. in liquidazione) (Switzerland Shopping Services Ltd liab. Co in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.01.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bissig, Martin, von Unterschächen, in Unterägeri, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].