Reports for Daniel Ackermann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Daniel Ackermann
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Ackermann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004873640, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Neue Höfli AG, in Mels, CHE-101.943.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2005, S.13, Publ. 3138712).
Statutenänderung:
30.03.2020.
Firma neu:
Schweizerhof Mels AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung und den Betrieb des Hotel Schweizerhof, mit angegliedertem Pub, in Mels. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann die Gesellschaft gleiche oder ähnliche Unternehmen in irgendwelcher Form finanzieren, sich daran beteiligen oder solche übernehmen. Die Gesellschaft kann Immobilien bebauen, kaufen oder verkaufen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach erfolgter Gründung die Parzellen Nr. 978, 20'134 und 20'184, Grundbuch Mels, zum Höchstpreis von CHF 4'000'000.-- zu erwerben.]. [Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 10.07.1991 ist aus den Statuten gestrichen worden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen des Verwaltungsrates erfolgen schriftlich (mittels Brief oder E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Daniel, von Mels, in Mels, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Prefera Audit AG (CHE-110.139.812), in Sargans, Revisionsstelle [bisher: Prefera Audit AG]. [Anpassung Funktion aufgrund geänderter Eintragungspraxis;
Ergänzung der CHE-Nummer der Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Publication number: HR02-1004644862, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Wilhelm Büchel AG, in Buchs (SG), CHE-100.372.519, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2019, Publ. 1004638884).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Minder, Andreas, von Entlebuch, in Malans SG (Wartau), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift beschränkt auf den Hauptsitz, mit Einzelunterschrift beschränkt auf den Hauptsitz;
Ackermann, Daniel, von Weisslingen, in Mels, mit Kollektivprokura zu zweien;
Puorger, Stephan, von Grabs, Romanshorn und Valsot, in Grabs, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter, René Bertram, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Nendeln (LI), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Bollhalder, Rudolf, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Unterwasser (Wildhaus-Alt St. Johann), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Schmocker, Reto, von Beatenberg, in Buchs SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4155183, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Gewerbecenter Wolfriet AG, in Mels, CHE-103.380.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2010, S. 12, Publ. 5877094).
Statutenänderung:
13.03.2018.
Firma neu:
Rietcenter AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung, die Vermietung, die Verpachtung, der An- und Verkauf und die Finanzierung von Immobilien, die Beratung in diesem Zusammenhang sowie die Erstellung von Bauten aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann die Gesellschaft Unternehmen in irgendwelcher Form finanzieren, sich daran beteiligen oder solche übernehmen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt nach der Gründung das selbständige und dauernde Baurechtsgrundstück Nr. 4318, Grundbuch Mels, auf die Dauer von 99 Jahren zu einem jährlichen Baurechtszins von CHF 51'750.-- zu übernehmen.].Mitteilungen neu: Mitteilungen des Verwaltungsrates erfolgen schriftlich (mittels Brief oder E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 13.03.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zindel, Andreas, von Maienfeld, in Maienfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prefera Audit AG (CH-320.3.053.724-6), in Sargans, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Daniel, von Mels, in Mels, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].