Roman Felix Zulauf
domiciled in Altendorf, from Affoltern am Albis, Diessenhofen and Brugg Active mandates: THECC AG, Vicenda Group AG and more Connected persons: Ivo Winistörfer, Martin Pacanovsky, Oliver Krummenacher and more You can stay up to date through "Roman Felix Zulauf", please log in or register free of charge.You are now following "Roman Felix Zulauf"
Credit rating You can stay up to date through "Roman Felix Zulauf", please log in or register free of charge.You are now following "Roman Felix Zulauf"
|
Places where people with the name Roman Felix Zulauf live
Sectors in which people with the name Roman Felix Zulauf work
Operation of other financial institutions
Fund management
Services for banks and credit institutions
Operation of other financial institutions
Fund management
Services for banks and credit institutions
Private persons with the name Roman Felix Zulauf
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Roman Felix Zulauf
Publication number: HR02-1006023368, Commercial Registry Office Zug, (170)
THECC AG, in Zug, CHE-423.241.114, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 12.04.2024, Publ. 1006007562).
Statutenänderung:
02.04.2024.
Domizil neu:
c/o Provetia Treuhand AG, Gubelstrasse 19, 6300 Zug.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Probst, Sven, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winistörfer, Ivo, von Drei Höfe, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zulauf, Roman Felix, von Affoltern am Albis, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1006009944, Commercial Registry Office Zug, (170)
Rumasa AG, in Baar, CHE-478.181.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2022, Publ. 1005502775).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zulauf, Roman Felix, von Diessenhofen, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug].
Publication number: HR02-1005782947, Commercial Registry Office Zug, (170)
Vicenda Group AG, in Baar, CHE-356.130.165, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005205113).
Statutenänderung:
22.06.2023.
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 06.06.2023 auf die neu gegründete Vicenda Group AG, in Baar (CHE-454.245.125), über.
Firma neu:
Vicenda Beteiligungen AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Vicenda Beteiligungen Ltd).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Verwalten und die Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 22.06.2023 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.04.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre können rechtsgültig auch durch Schreiben oder elektronisch an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen erfolgen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Mit Erklärung vom 22.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amstutz, Thomas, von Sigriswil, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaiser, Alexander, von Bern, in Melbourne (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Oliver, von Gränichen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zulauf, Felix, von Diessenhofen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Edelmann, Adrian, von Ebnat-Kappel, in Uitikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Franc, Daniel, von Eschenbach SG, in Weesen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lamb-Martel, Chelsea, britische Staatsangehörige, in Baar, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrer, Heinrich, von Buchs (SG), in Einsiedeln, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoch, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zulauf, Roman, von Affoltern am Albis, Brugg und Diessenhofen, in Rüschlikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krummenacher, Oliver, von Horgen, in Horgen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hergiswil (NW)].