Jean-Pierre Zöbeli
domiciled in Schöfflisdorf, from Neerach Active mandates: Swiss Centron 1 AG, Prodiac GmbH and more Connected persons: Roman Müller, Patrick Obrist, Chona Alcantara and more You can stay up to date through "Jean-Pierre Zöbeli", please log in or register free of charge.You are now following "Jean-Pierre Zöbeli"
Credit rating You can stay up to date through "Jean-Pierre Zöbeli", please log in or register free of charge.You are now following "Jean-Pierre Zöbeli"
|
Places where people with the name Jean-Pierre Zöbeli live
Sectors in which people with the name Jean-Pierre Zöbeli work
Transportation of passenger and freight by road
Other services in education
Trading in IT and communications products
Transportation of passenger and freight by road
Other services in education
Trading in IT and communications products
Private persons with the name Jean-Pierre Zöbeli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Jean-Pierre Zöbeli
Publication number: HR02-1006104444, Commercial Registry Office Zug, (170)
Swiss Centron 1 AG, in Baar, CHE-190.091.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2023, Publ. 1005844667).
Domizil neu:
Blegistrasse 25, 6340 Baar.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zöbeli, Jean-Pierre, von Neerach, in Schöfflisdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Publication number: HR02-1006055526, Commercial Registry Office Zurich, (20)
CompNet GmbH, in Dielsdorf, CHE-108.671.457, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2021, Publ. 1005271970).
Statutenänderung:
06.06.2024.
Sitz neu:
Otelfingen.
Domizil neu:
Libernstrasse 22, 8112 Otelfingen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Produktion und den Handel von und mit elektronischen Geräten aller Art. Die Gesellschaft führt auch Schulungen im Bereich der Anwendung von entwickelten und produzierten Waren durch. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die mit diesem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder die geeignet sind, ihn zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, zweckverbundene Vertretungen übernehmen und sich an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art in irgendeiner Form beteiligen. Ferner kann die Gesellschaft Liegenschaften erwerben, halten und verkaufen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile sind aufgehoben.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zöbeli, Jean-Pierre, von Neerach, in Schöfflisdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Oberweningen];
Schenker, Paul, von Zürich und Däniken, in Risch, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zollikon].
Publication number: HR02-1005844667, Commercial Registry Office Zug, (170)
Swiss Centron 1 AG, in Baar, CHE-190.091.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2023, Publ. 1005810100).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Falzarano, Domenico, italienischer Staatsangehöriger, in Fischingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zöbeli, Jean-Pierre, von Neerach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.