Gerhard Zaugg
domiciled in Galmiz, from Wyssachen Active mandates: Thommen AG Köniz & Givisiez Connected persons: Frank Huget, Christina Kimmig, Patrick Markus Härtsch and more You can stay up to date through "Gerhard Zaugg", please log in or register free of charge.You are now following "Gerhard Zaugg"
Credit rating You can stay up to date through "Gerhard Zaugg", please log in or register free of charge.You are now following "Gerhard Zaugg"
|
Places where people with the name Gerhard Zaugg live
Sectors in which people with the name Gerhard Zaugg work
Recycling
Recycling
Private persons with the name Gerhard Zaugg
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Gerhard Zaugg
Publication number: 4229828, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Hotel SEEBLiCK AG, in Emmetten, CH-150.5.000.052-0, Führung und Betrieb des Hotels SEEBLiCK in Emmetten NW, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2006, S. 10, Publ. 3244056).
Statutenänderung:
24.11.2007.
Aktienkapital neu:
CHF 4'650'000.-- [bisher: CHF 4'350'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'650'000.--.
Aktien neu:
93'000 Namenaktien zu CHF 50.-- [bisher: 87'000 Namenaktien zu CHF 50.--]. [Änderung einer weiteren nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer, Tobias, von Ringgenberg BE, in Unterseen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zopfi, Markus, von Schwanden GL, in Emmetten, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Zaugg, Gerhard, von Eggiwil, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3244056, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Hotel SEEBLiCK AG, in Emmetten, CH-150.5.000.052-0, Führung und Betrieb des Hotels SEEBLiCK in Emmetten NW, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2005, S. 10, Publ. 3141146). [Behördliche Umbenennung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zaugg, Gerhard, von Eggiwil, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Biel BE].
Publication number: 778056, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Genossenschaft der Schweizerischen Pfingstmission (SPM), in Emmetten, Unterstützung ihrer Mitglieder beim Dienst am Evangelium durch geeignete Mittel, Genossenschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.1999, S. 7003).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rickenbach, Hans Rudolf, von Salenstein, in Kreuzlingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Gerhard, von Grüningen, in Henggart, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zopfi, Jakob, von Schwanden GL, in Emmetten, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zopfi, Sylvia, von Schwanden GL, in Emmetten, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruggli, Samuel, von Hauptwil-Gottshaus, in Aarberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Schmid, André, von Frutigen, in Frutigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Rüegger, Daniel, von Rothrist, in Safenwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Andreas, von Gontenschwil, in Uster, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg, Gerhard, von Eggiwil, in Biel BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mösch, Elfriede, von Frick, in Emmetten, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mösch, Rudolf, von Frick, in Emmetten, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.