Albert Christian Wuhrmann
domiciled in Rheinfelden, from Meilen and Rheinfelden Active mandates: Wuhrmann Immobilien AG, Verein Innovationsfonds and more Connected persons: Isabel Marion Wuhrmann, Jan Thomas Wuhrmann, Silvan Schöni and more You can stay up to date through "Albert Christian Wuhrmann", please log in or register free of charge.You are now following "Albert Christian Wuhrmann"
Credit rating You can stay up to date through "Albert Christian Wuhrmann", please log in or register free of charge.You are now following "Albert Christian Wuhrmann"
|
Places where people with the name Albert Christian Wuhrmann live
Sectors in which people with the name Albert Christian Wuhrmann work
Management of real estate portfolio properties
Religious, political or secular associations
Operation of other financial institutions
Sport services
Other transportation services
Operation of banks and credit institutions
Operation of hospitals
Management of real estate portfolio properties
Religious, political or secular associations
Operation of other financial institutions
Sport services
Other transportation services
Operation of banks and credit institutions
Operation of hospitals
Private persons with the name Albert Christian Wuhrmann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Albert Christian Wuhrmann
Publication number: HR02-1006134436, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Zentrum für Sozialpädagogik und Psychotherapie Basel, in Basel, CHE-329.228.672, Verein (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2023, Publ. 1005704241).
Statutenänderung:
10.04.2024.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ostermaier, Peter Franz Michael, von Zug, in Rheinfelden, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wuhrmann, Albert Christian, von Rheinfelden, in Rheinfelden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rossi, Renato, von Bretzwil, in Frenkendorf, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bauer Richter, Evelyne, von Basel, in Reinach (BL), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dörig, Markus, von Frenkendorf, in Frenkendorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwob, Markus, von Pratteln, in Frenkendorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005984468, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Alternative Bank Schweiz AG, in Olten, CHE-106.062.738, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2024, Publ. 1005930439).
Domizil neu:
Amthausquai 21, 4600 Olten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler, Christian, von Olten, in Olten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clapasson Fahrni, Valérie, von Sion, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wuhrmann, Albert, genannt Albi, von Rheinfelden, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Christine Rachel, von Strengelbach, in Büron, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005844765, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Verein Innovationsfonds, in Langenbruck, CHE-100.243.750, Verein (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2023, Publ. 1005693576).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gigon, Véronique, von Le Noirmont, in Evilard, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Roland Viktor, von Rüderswil, in Kappel (SO), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wuhrmann, Albert Christian, von Rheinfelden und Meilen, in Rheinfelden, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Rheinfelden und Meilen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zuber, Anna Magdalena, von Matzendorf, in Ostermundigen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Favre-Felix, Lydie Louisa, französische Staatsangehörige, in Annemasse (FR), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.