Guillermo Walter Wolf
domiciled in Füllinsdorf, from Germany Active mandates: Pensionskasse Dufry, DUFRY Samnaun AG, Basel Connected persons: Maurizio Bortoluzzi, Sandro Del Carlo, Bruno Stäuble and more You can stay up to date through "Guillermo Walter Wolf", please log in or register free of charge.You are now following "Guillermo Walter Wolf"
Credit rating You can stay up to date through "Guillermo Walter Wolf", please log in or register free of charge.You are now following "Guillermo Walter Wolf"
|
Places where people with the name Guillermo Walter Wolf live
Sectors in which people with the name Guillermo Walter Wolf work
Operation of an pension fund
Trading with various goods
Operation of an pension fund
Trading with various goods
Private persons with the name Guillermo Walter Wolf
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Guillermo Walter Wolf
Publication number: HR02-1005808365, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
DUFRY Basel-Mulhouse AG, in Basel, CHE-110.129.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2022, Publ. 1005395430).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolf, Guillermo, deutscher Staatsangehöriger, in Füllinsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zarza Garcia, Maria Isabel, spanische Staatsangehörige, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haldimann, David Manuel, von Basel, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marin Mas-Sarda, Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2625281, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Pensionskasse Weitnauer, in Basel, CHE-109.736.912, Stiftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2014, Publ. 1306007).
Name neu:
Pensionskasse Weitnauer in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) vom 20.11.2015 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahno, Josef, von Düdingen und Tafers, in Ettingen, Präsident des Stiftungsrates (Arbeitgebervertreter) und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates (Arbeitgebervertreter) mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit einem Arbeitgebervertreter];
Neff, Thomas, von Basel, in Aesch BL, Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitnehmervertreter) und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitnehmervertreter) mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit einem Arbeitnehmervertreter];
Schnetz, Martin, von Urdorf und Winterthur, in Bättwil, Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitnehmervertreter) und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitnehmervertreter) mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit einem Arbeitnehmervertreter ];
Wolf, Guillermo, deutscher Staatsangehöriger, in Füllinsdorf, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit einem Arbeitgebervertreter].
Publication number: 2321635, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Personalvorsorge The Nuance Group AG, in Opfikon, CHE-109.932.548, Stiftung (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2015, Publ. 2018671).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeppli, Jürg, von Maur, in Neftenbach, Rechnungsführer (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gübeli, Patrik, von Goldingen, in Seuzach, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lendi, Sandra, von Tamins, in Brütten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Guillermo, deutscher Staatsangehöriger, in Füllinsdorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pongelli, Doris, von Eischoll, in Hägglingen, Rechnungsführerin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.