Heinrich Wintsch
domiciled in Gossau, from Opfikon and Gossau (ZH) Active mandates: Braunviehzuchtgenossenschaft Gossau/ZH in Liquidation Connected persons: Beat Lüönd, Hans Bissig, Bernhard Steiger You can stay up to date through "Heinrich Wintsch", please log in or register free of charge.You are now following "Heinrich Wintsch"
Credit rating You can stay up to date through "Heinrich Wintsch", please log in or register free of charge.You are now following "Heinrich Wintsch"
|
Places where people with the name Heinrich Wintsch live
Sectors in which people with the name Heinrich Wintsch work
Associations and federations
Associations and federations
Private persons with the name Heinrich Wintsch
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Heinrich Wintsch
Publication number: HR02-1005274396, Commercial Registry Office Zurich, (20)
LANDI Zola AG, in Illnau-Effretikon, CHE-106.845.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005084369).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wintsch, Heinrich, von Gossau ZH, in Gossau ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Thomas, von Fehraltorf, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 1157847, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wilhelm Heusser'sche Stiftung, in Gossau ZH, CH-020.7.901.816-6, Stiftung (SHAB Nr. 225 vom 19.11.1990, S. 4599).
Name neu:
Wilhelm Heusser'sche Stiftung in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Karin Thum, Tannenbergstrasse 76, 8625 Gossau ZH. Die Stiftung ist mit Beschluss des Gemeinderates vom 23.10.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Altorfer, Willi, von Bassersdorf und Gossau ZH, in Gossau ZH, P der VK, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thum, Karin, von Benken SG, in Gossau ZH, Präsidentin des Stiftungsrates und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Korrodi, Hans Rudolf, genannt Hansruedi, von Gossau ZH, in Gossau ZH, Vizepräsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Diana, von Oberlangenegg, in Gossau ZH, Mitglied des Stiftungsrates und Aktuarin und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisler, Andrea, von Unterschächen, in Gossau ZH, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Joss, Erika, von Grüningen, in Gossau ZH, Mitglied des Stiftungsrates und Kassierin und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stanger, Erika, von Winterthur, in Wald ZH, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wintsch, Heinrich, von Gossau ZH, in Gossau ZH, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Willi & Partner AG (CH-020.3.928.812-0), in Wetzikon ZH, Revisionsstelle.
Publication number: 5544962, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Braunviehzuchtgenossenschaft Gossau/ZH, in Gossau ZH, CH-020.5.900.261-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2005, S. 21, Publ. 2881138). Gemäss Erklärung vom 18.02.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wintsch, Heinrich, von Gossau ZH, in Gossau ZH, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fenner, Joel, von Küsnacht ZH, in Gossau ZH, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Ulrich, von Gossau ZH, in Gossau ZH, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmucki, Romy, von Gossau ZH, in Gossau ZH, Aktuarin (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.