Ivo Winistörfer
domiciled in Horgen, from Drei Höfe Active mandates: THECC AG, Alprime Capital AG Connected persons: Roman Felix Zulauf, René Didier Tosi, Marina Vidovic and more You can stay up to date through "Ivo Winistörfer", please log in or register free of charge.You are now following "Ivo Winistörfer"
Credit rating You can stay up to date through "Ivo Winistörfer", please log in or register free of charge.You are now following "Ivo Winistörfer"
|
Places where people with the name Ivo Winistörfer live
Sectors in which people with the name Ivo Winistörfer work
Operation of other financial institutions
Fund management
Operation of other financial institutions
Fund management
Private persons with the name Ivo Winistörfer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Ivo Winistörfer
Publication number: HR02-1006023368, Commercial Registry Office Zug, (170)
THECC AG, in Zug, CHE-423.241.114, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 12.04.2024, Publ. 1006007562).
Statutenänderung:
02.04.2024.
Domizil neu:
c/o Provetia Treuhand AG, Gubelstrasse 19, 6300 Zug.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Probst, Sven, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winistörfer, Ivo, von Drei Höfe, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zulauf, Roman Felix, von Affoltern am Albis, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005387369, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Alprime Capital AG, in Zürich, CHE-387.043.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 29.10.2021, Publ. 1005322583).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaffner Meier, Mirjam Sarah, von Anwil, in Kallern, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Etzweiler, Gregor, von Stein am Rhein, in Pfäffikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Märzthal, Sonja, von Köniz, in Zollikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winistörfer, Ivo, von Drei Höfe, in Oberrieden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4172855, Commercial Registry Office Zug, (170)
Alprime Capital AG, in Baar, CHE-387.043.036, Haldenstrasse 1, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
03.04.2018.
Zweck:
Erbringung von Finanzdienstleistungen jeglicher Art auf dem Gebiet von alternativen Anlageformen sowie Erwerb, Halten, Verwalten und Veräussern von Vermögenswerten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 132'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 132'000.00.
Aktien:
1'320 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Grünig, Christophe, von Krattigen, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Nicolas, von Zollikon, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pabst, Andreas, genannt André, von Gebenstorf, in Meierskappel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winistörfer, Ivo, von Drei Höfe, in Oberrieden, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Teuscher Bernhard, Margaretha, von Lütschental, in Breggia, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grant Thornton Bankrevision AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.