Jörg Windisch
domiciled in Münster, from Austria Active mandates: Berlin Cures Holding AG Connected persons: Craig Basson, Gerrard Terlouw, Oliver von Stein and more You can stay up to date through "Jörg Windisch", please log in or register free of charge.You are now following "Jörg Windisch"
Credit rating You can stay up to date through "Jörg Windisch", please log in or register free of charge.You are now following "Jörg Windisch"
|
Places where people with the name Jörg Windisch live
Sectors in which people with the name Jörg Windisch work
Research and development
Research and development
Private persons with the name Jörg Windisch
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Jörg Windisch
Publication number: HR02-1006097849, Commercial Registry Office Zug, (170)
Berlin Cures Holding AG, in Zug, CHE-381.711.810, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2024, Publ. 1006059781).
Statutenänderung:
19.06.2024. 10.07.2024.
Aktienkapital neu:
CHF 703'485.00 [bisher: CHF 690'815.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 703'485.00 [bisher: CHF 690'815.00].
Aktien neu:
703'485 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 690'815 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 19.06.2024 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 07.01.2022 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.01.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berg, Ulf, von Wallisellen, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Johannes Hartwig, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nederegger, Georg, österreichischer Staatsangehöriger, in Brixlegg (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Windisch, Jörg, österreichischer Staatsangehöriger, in Münster (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Terlouw, Gerrard, niederländischer Staatsangehöriger, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Stein, Oliver, britischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Basson, Craig, amerikanischer Staatsangehöriger, in Needham (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005690079, Commercial Registry Office Zug, (170)
Berlin Cures Holding AG, in Zug, CHE-381.711.810, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2022, Publ. 1005610888).
Statutenänderung:
13.01.2023. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 13.01.2023 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhm, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Berg, Ulf, von Wallisellen, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nederegger, Georg, österreichischer Staatsangehöriger, in Brixlegg (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Windisch, Jörg, österreichischer Staatsangehöriger, in Münster (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.