Lars Windhorst
domiciled in Zug, from Germany Active mandates: Tennor Marine AG, Continental Copper Holding AG and more Connected persons: Patrick Méan You can stay up to date through "Lars Windhorst", please log in or register free of charge.You are now following "Lars Windhorst"
Credit rating You can stay up to date through "Lars Windhorst", please log in or register free of charge.You are now following "Lars Windhorst"
|
Places where people with the name Lars Windhorst live
Sectors in which people with the name Lars Windhorst work
Operation of investment companies
Operation of other financial institutions
Services for banks and credit institutions
Operation of investment companies
Operation of other financial institutions
Services for banks and credit institutions
Private persons with the name Lars Windhorst
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Lars Windhorst
Publication number: HR02-1006060717, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Tennor Services Suisse AG, in Zürich, CHE-392.855.726, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2021, Publ. 1005233343).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kindler, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Rahden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Windhorst, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Méan, Patrick, von Genève, in Viry (FR), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bernex].
Publication number: HR01-1005960820, Commercial Registry Office Zug, (170)
Tennor Marine AG (Tennor Marine SA) (Tennor Marine Ltd), in Zug, CHE-306.565.472, c/o Tennor International AG, Gubelstrasse 11, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.01.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erwerben, Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für und von solchen Gesellschaften Kredite aufnehmen und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften und von sich Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 19.01.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Windhorst, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005831781, Commercial Registry Office Zug, (170)
African Battery Metals AG, in Zug, CHE-203.690.896, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2023, Publ. 1005677715).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Snijders, Ingmarus, von Langnau im Emmental, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Windhorst, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.