Places where people with the name Hans Konrad Wilkesmann live
Private persons with the name Hans Konrad Wilkesmann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Hans Konrad Wilkesmann
Publication number: 6320760, Commercial Registry Office Zug, (170)
BTTS Corporation in liquidation, in Baar, CH-170.3.025.477-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2011, S. 0, Publ. 6314188).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wilkesmann, Hans Konrad, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung und Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Wilkesmann, Kurt, von Wettingen, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung und Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6314188, Commercial Registry Office Zug, (170)
BTTS Corporation, in Baar, CH-170.3.025.477-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 25.03.2011, S. 0, Publ. 6091608).
Firma neu:
BTTS Corporation in liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(BTTS AG in Liquidation) (BTTS SA en liquidation).
Domizil neu:
[Das Geschäftsdomizil wird im Handelsregister gelöscht.]. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153 HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wilkesmann, Hans Konrad, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Wilkesmann, Kurt, von Wettingen, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6091516, Commercial Registry Office Zurich, (20)
NOBA Geschäft GmbH, in Zürich, CH-170.4.001.564-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2009, S. 27, Publ. 5290902).
Firma neu:
NOBA Geschäft GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.03.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wilkesmann, Desirée, von Wettingen, in Zug, Gesellschafterin und Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Wilkesmann, Hans Konrad, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].