Fabian Wildhaber
domiciled in Gisikon, from Flums and Hedingen Active mandates: HEVO Immobilien AG, BDO AG Connected persons: Ursula Spillmann, Andreas Baumann, Stephanie Claire Kok and more You can stay up to date through "Fabian Wildhaber", please log in or register free of charge.You are now following "Fabian Wildhaber"
Credit rating You can stay up to date through "Fabian Wildhaber", please log in or register free of charge.You are now following "Fabian Wildhaber"
|
Places where people with the name Fabian Wildhaber live
Sectors in which people with the name Fabian Wildhaber work
Management of real estate portfolio properties
Fiduciary services
Management of real estate portfolio properties
Fiduciary services
Private persons with the name Fabian Wildhaber
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Fabian Wildhaber
Publication number: HR02-1006037546, Commercial Registry Office Zurich, (20)
HEVO Immobilien AG, in Hedingen, CHE-103.297.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2021, Publ. 1005225517).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grimmer, Leonhard, von Hedingen, in Hedingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wildhaber, Fabian, von Hedingen, in Gisikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spillmann, Ursula, von Hedingen, in Aesch (ZH), Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005869282, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Business Activation GmbH, in Knonau, CHE-435.972.443, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 09.04.2020, Publ. 1004868904).
Firma neu:
Business Activation GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.10.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Dominic Joseph, von Mandach, in Wisen (SO), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Wildhaber, Fabian Michael, von Unterägeri, in Knonau, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005225517, Commercial Registry Office Zurich, (20)
HEVO Immobilien AG, in Hedingen, CHE-103.297.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2018, Publ. 1004495082).
Weitere Adressen:
c/o Leonhard Grimmer, Arnistrasse 17, 8908 Hedingen [bisher: c/o Reinhard Wildhaber, Eichmatt 2, 8908 Hedingen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wildhaber, Reinhard, von Flums, in Hedingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimmer, Leonhard, von Hedingen, in Hedingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wildhaber, Fabian, von Hedingen, in Gisikon, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.