Evelyne Wild
domiciled in Chavornay, from Lausanne Active mandates: Le Duo Bar, Wild Evelyne Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Evelyne Wild", please log in or register free of charge.You are now following "Evelyne Wild"
Credit rating You can stay up to date through "Evelyne Wild", please log in or register free of charge.You are now following "Evelyne Wild"
|
Places where people with the name Evelyne Wild live
Sectors in which people with the name Evelyne Wild work
Operation of bars
Operation of bars
Private persons with the name Evelyne Wild
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Evelyne Wild
Publication number: HR02-1004666503, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
OFFICE ANGELS AG, bisher in Wollerau, CHE-163.951.025, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2015, Publ. 2401573).
Statutenänderung:
22.05.2019.
Firma neu:
XENOS DSW AG.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Bahnhofplatz 10, 9100 Herisau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wild, Evelyne, von Gossau ZH, in Wollerau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Dr. Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Neckertal, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Wewermann, Daniel Siegfried, israelischer Staatsangehöriger, in Rehovot (IL), Direktor, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004648753, Commercial Registry Office Zurich, (20)
wildstone GmbH, in Küsnacht (ZH), CHE-170.805.765, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 29.06.2015, S.0, Publ. 2236223).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wild, Roger, von Gossau ZH, in Oberrieden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wild, Evelyne, von Gossau ZH, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biert, Gisep, von Scuol, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 2401573, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
OFFICE ANGELS AG, in Wollerau, CHE-163.951.025, Hauptstrasse 71, 8832 Wollerau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.09.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Office-Dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 25.9.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Wild, Evelyne, von Gossau ZH, in Wollerau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.