Zeno Franz Wicki
domiciled in Cham, from Hasle (LU) and Luzern Active mandates: WiCon-Consulting GmbH Connected persons: Joël Wicki, Sandro Wicki You can stay up to date through "Zeno Franz Wicki", please log in or register free of charge.You are now following "Zeno Franz Wicki"
Credit rating You can stay up to date through "Zeno Franz Wicki", please log in or register free of charge.You are now following "Zeno Franz Wicki"
|
Places where people with the name Zeno Franz Wicki live
Sectors in which people with the name Zeno Franz Wicki work
Services regarding management consulting
Services regarding management consulting
Private persons with the name Zeno Franz Wicki
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Zeno Franz Wicki
Publication number: HR02-1004900880, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Genossenschaft Solarstrom Kraftwerke (Schweiz), bisher in Malters, CHE-245.450.688, Genossenschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2016, Publ. 3011203).
Statutenänderung:
26.03.2020.
Sitz neu:
Brittnau.
Domizil neu:
Industriestrasse 3, 4805 Brittnau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wicki, Zeno Franz, von Hasle LU und Luzern, in Muri bei Bern, Vizepräsident, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Daniel, von Wolfenschiessen, in Ennetmoos, Vizepräsident der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Irene, von Basadingen-Schlattingen, in Emmetten, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6544898, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Genossenschaft Solarstrom Kraftwerke (Schweiz), in Kriens, CH-100.5.794.136-8, Sternmatt 6, 6010 Kriens, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.01.2012.
Zweck:
Kostengünstige Verwaltung, Finanzierung, Entwicklung und Betriebsführung von im Eigentum der Genossenschaftsmitglieder befindlichen Solarstrom-Kraftwerken (Betrieb von Solarstromgeneratoren für Stromproduktion) und Energiesteuerungsanlagen in gemeinsamer Selbsthilfe für die Genossenschaftsmitglieder;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen;
Abgabe von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Anteilscheine:
Anteilscheine zu CHF 1'000.00.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung der Gründer vom 30.01.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schmid, Paul Beat, von Basadingen-Schlattingen, in Emmetten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wicki, Zeno Franz, von Hasle LU und Luzern, in Muri bei Bern, Vizepräsident und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Daniel Hubert, von Wolfenschiessen, in Ennetmoos, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4222796, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Clientis Triba Partner Bank AG, in Neuenkirch, CH-100.9.016.193-4, Betrieb einer Bank, vornehmlich im Bereich des Kredit- und Wertschriftengeschäftes, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2007, S. 8, Publ. 3962404).
mit Hauptsitz in:
Triengen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwimpfer, Ernst, von Knutwil, in Neuenkirch, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wicki, Zeno, von Luzern, in Kriens, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wasem, Michel, von Wattenwil, in Nottwil, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.