René Wendler
domiciled in 7514 Sils im Engadin, from Germany Active mandates: Beratungswelt GmbH, geschaeftskonto.de GmbH and more Connected persons: No connected person You can stay up to date through "René Wendler", please log in or register free of charge.You are now following "René Wendler"
Credit rating You can stay up to date through "René Wendler", please log in or register free of charge.You are now following "René Wendler"
|
Places where people with the name René Wendler live
Sectors in which people with the name René Wendler work
IT services
Services regarding management consulting
IT services
Services regarding management consulting
Private persons with the name René Wendler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: René Wendler
Publication number: HR01-1005894267, Commercial Registry Office Zug, (170)
Beratungswelt GmbH, in Zug, CHE-436.196.351, Dammstrasse 19, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.11.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Vertrieb von Softwareprodukten sowie die Erbringung von Beratungs- und Vermittlungsleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Mit Erklärung vom 06.10.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Foundervision GmbH (CHE-360.493.116), in Samedan, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wendler, René, deutscher Staatsangehöriger, in Sils im Engadin/Segl, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005702720, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Work 7 GmbH, in Zürich, CHE-311.030.225, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2020, Publ. 1004940239).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hass, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Sils im Engadin/Segl, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Foundervision GmbH (CHE-360.493.116), in Zug, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Wendler, René, deutscher Staatsangehöriger, in Sils im Engadin/Segl, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004735766, Commercial Registry Office Zug, (170)
Foundervision GmbH, in Zug, CHE-360.493.116, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2017, Publ. 3808619).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wendler, René, deutscher Staatsangehöriger, in Sils im Engadin/Segl, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Jonen].