Jürg Weidmann
domiciled in Bachs, from Bachs Active mandates: RUBAG, Rollmaterial- & Baumaschinen Aktiengesellschaft Connected persons: Valérie Rose-Marie Ançay, Kerry Bächle, Bianca Carola Sameli and more You can stay up to date through "Jürg Weidmann", please log in or register free of charge.You are now following "Jürg Weidmann"
Credit rating You can stay up to date through "Jürg Weidmann", please log in or register free of charge.You are now following "Jürg Weidmann"
|
Places where people with the name Jürg Weidmann live
Sectors in which people with the name Jürg Weidmann work
Trading with machines
Trading with machines
Private persons with the name Jürg Weidmann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Jürg Weidmann
Publication number: HR02-1005233848, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
RUBAG, Rollmaterial- & Baumaschinen Aktiengesellschaft, in Binningen, CHE-105.969.601, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2021, Publ. 1005137284).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossglauser, Jürg, von Münsingen und Münchenstein, in Münchenstein, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sameli, Nicolas Lukas, von Basel, in Schönenbuch, mit Einzelprokura [bisher: in Allschwil];
Imfeld, Ernst, von Lungern, in Möhlin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weidmann, Jürg, von Bachs, in Bachs, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wüthrich, Benjamin Martin, von Trub, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 3810715, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ladengenossenschaft St. Georgenstrasse 34, in Winterthur, CHE-106.273.330, Genossenschaft (SHAB Nr. 237 vom 08.12.2014, Publ. 1864881).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weidmann, Jürg, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gremminger, Catherine, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buschor, Michael, von Altstätten, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönenberger, Cyrille, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3614025, Commercial Registry Office Zug, (170)
Liftbett SWISS AG, bisher in Truttikon, CHE-114.537.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2014).
Statutenänderung:
13.06.2017.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Zugerstrasse 76B, 6340 Baar.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weidmann, Jürg, von Freienstein-Teufen, in Oberlunkhofen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.