Erich Walther
domiciled in Bolligen, from Krauchthal Active mandates: Milchgenossenschaft Geristein in Liquidation Connected persons: Otto Krebs, Markus Schneider, Eduard Muhr and more You can stay up to date through "Erich Walther", please log in or register free of charge.You are now following "Erich Walther"
Credit rating You can stay up to date through "Erich Walther", please log in or register free of charge.You are now following "Erich Walther"
|
Places where people with the name Erich Walther live
Sectors in which people with the name Erich Walther work
Warehousing and logistics
Warehousing and logistics
Private persons with the name Erich Walther
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Erich Walther
Publication number: HR02-1005539903, Commercial Registry Office Berne, (36)
Milchgenossenschaft Geristein, in Bolligen, CHE-102.462.530, Genossenschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2016, Publ. 2740143).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Geristein in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.04.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Fritz, von Trubschachen, in Bolligen, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Markus, von Schwarzenburg, in Bolligen, Vizepräsident und Kassier der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident und Kassier der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Sekretär];
Muhr, Eduard, von Bolligen und Worb, in Bolligen, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier];
Walther, Erich, von Krauchthal, in Bolligen, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Krebs, Otto, von Gerzensee, in Geristein (Bolligen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Ramseier, Ernst, von Grosshöchstetten, in Geristein (Bolligen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Schlosswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 2740143, Commercial Registry Office Berne, (36)
Milchgenossenschaft Geristein, in Bolligen, CHE-102.462.530, Genossenschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2010, Publ. 5817274).
Domizil neu:
c/o Markus Schneider, Geristein, 3065 Bolligen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Markus, von Schwarzenburg, in Bolligen, Vizepräsident und Kassier der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Sekretär [bisher: von Wahlern, Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Walther, Erich, von Krauchthal, in Bolligen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier].
Publication number: 5210164, Commercial Registry Office Berne, (36)
inatec swiss GmbH, in Herzogenbuchsee, CH-053.4.016.943-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2004, S. 3, Publ. 2401020).
Statutenänderung:
08.06.2009.
Domizil neu:
Birkenweg 1, 3363 Oberönz.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf von Sondermaschinen der Automationstechnik in der gesamten Schweiz, Erstellung und Steuerung derselben sowie die Massen- bzw. Serienproduktionen von Halbfabrikaten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Das Stammkapital wurde im Betrag von CHF 10'000.- nachliberiert.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 08.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Kurt, von Ehrendingen, in Murgenthal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Oberönz, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Walther, Erich, von Wohlen bei Bern, in Solothurn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].