Gerhard Walser-Vögeli
domiciled in Liesberg, from Mümliswil-Ramiswil Active mandates: Nordwest Holz AG, Raurica Wald AG and more Connected persons: Stephan Rüdlinger, Christian Krichbaum, Lukas Ziegler and more You can stay up to date through "Gerhard Walser-Vögeli", please log in or register free of charge.You are now following "Gerhard Walser-Vögeli"
Credit rating You can stay up to date through "Gerhard Walser-Vögeli", please log in or register free of charge.You are now following "Gerhard Walser-Vögeli"
|
Places where people with the name Gerhard Walser-Vögeli live
Sectors in which people with the name Gerhard Walser-Vögeli work
Trade intermediaries in various areas
Operation of other financial institutions
Trade intermediaries in various areas
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Gerhard Walser-Vögeli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Gerhard Walser-Vögeli
Publication number: 3269349, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Raurica Wald AG, in Muttenz, CHE-112.657.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2016, Publ. 2932869).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walser-Vögeli, Gerhard, von Mümliswil-Ramiswil, in Liesberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenk, Daniel, von Basel, in Bennwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1746707, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Arba AG Holzrecycling und Transporte, in Birsfelden, CHE-106.001.984, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2005, S. 5, Publ. 2707038).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Priska, von Metzerlen-Mariastein, in Aarwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Walser-Vögeli, Gerhard, von Mümliswil-Ramiswil, in Liesberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oetterli Lüthi, Stephanie, von Linden und Reiden, in Ramlinsburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6919716, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Holzvermarktungszentrale Nordwestschweiz (HZN) AG, in Liestal, CH-280.3.007.937-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2010, S. 7, Publ. 5960970).
Statutenänderung:
27.09.2012. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häring-Reinhart, Friedrich, von Arisdorf und Füllinsdorf, in Füllinsdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied oder dem Geschäftsführer;
Gautschi, Hans Peter, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klein-Pfister, Dr. Andres, von Weesen und Gelterkinden, in Gelterkinden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ries Hafner, Dr. Gabriela, von Schlossrued und Basel, in Basel, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Schlossrued, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied oder dem Geschäftsführer];
Moppert, Felix, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögtli-Vogt, Stefan, von Hochwald, in Lupsingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiggli, Germann, von Seewen, in Seewen SO (Seewen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Benes, Michael, von Riehen, in Allschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied oder dem Geschäftsführer];
Walser-Vögeli, Gerhard, von Mümliswil-Ramiswil, in Liesberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied oder dem Geschäftsführer];
Wagner, Markus, von Gunzgen, in Hochwald, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: in Nunningen];
Tobler, Michael, von Bussnang, in Binningen, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.