Jamie Eileen Vrijhof-Droese
domiciled in Dietikon, from Stallikon Active mandates: Raiffeisenbank an der Limmat Genossenschaft, Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV) and more Connected persons: Cindy Eicher, Michaela Bächli, Tamara Zeko and more You can stay up to date through "Jamie Eileen Vrijhof-Droese", please log in or register free of charge.You are now following "Jamie Eileen Vrijhof-Droese"
Credit rating You can stay up to date through "Jamie Eileen Vrijhof-Droese", please log in or register free of charge.You are now following "Jamie Eileen Vrijhof-Droese"
|
Places where people with the name Jamie Eileen Vrijhof-Droese live
Sectors in which people with the name Jamie Eileen Vrijhof-Droese work
Operation of banks and credit institutions
Associations and federations
Operation of investment companies
Fund management
Operation of banks and credit institutions
Associations and federations
Operation of investment companies
Fund management
Private persons with the name Jamie Eileen Vrijhof-Droese
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Jamie Eileen Vrijhof-Droese
Publication number: HR02-1006051877, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Raiffeisenbank an der Limmat Genossenschaft, in Dietikon, CHE-107.126.364, Genossenschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2024, Publ. 1006032209).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lips, Angela, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Illi, Silvia, von Bonstetten, in Hedingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stiefel, Karin, von Wikon, in Bözberg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clement, Urs, von Unterengstringen, in Unterengstringen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Eicher, Cindy, von Riggisberg, in Dübendorf, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vrijhof-Droese, Jamie, von Stallikon, in Dietikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bächli, Michaela, von Zürich, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zeko, Tamara, von Schlieren, in Urdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005390802, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV), in Zürich, CHE-101.488.001, Verein (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2022, Publ. 1005373800).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Genoud, Laurent, von Anniviers, in Adliswil, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cagiati, Anthony Hare, von Aarburg, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Markus, von Egnach, in Bassins, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vrijhof-Droese, Jamie, von Stallikon, in Dietikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005064960, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Weber Hartmann Vrijhof & Partners AG, in Zürich, CHE-107.908.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2019, Publ. 1004636443).
Statutenänderung:
18.12.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Bereitstellen von Dienstleistungen im Zusammenhang mit internationalen Handels- und Finanzgeschäften sowie die Akquisition von Anlagekunden. Sie kann ferner Vermögensverwaltungen durchführen sowie Beratungen auf diesem Gebiet übernehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Ausserdem kann sie Lizenzen, Patente, Know-how und Handelsmarken erwerben, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vrijhof, Robert, von Stallikon, in Stallikon, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vrijhof-Droese, Jamie Eileen, von Stallikon, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].