Lorenz Vonarburg
domiciled in Kriens, from Kriens Active mandates: Truvag Revisions AG, Paranoia Snowboard GmbH in Liquidation and more Connected persons: Adrian Läng, Pascal Ehrler, Bernhard Herger and more You can stay up to date through "Lorenz Vonarburg", please log in or register free of charge.You are now following "Lorenz Vonarburg"
Credit rating You can stay up to date through "Lorenz Vonarburg", please log in or register free of charge.You are now following "Lorenz Vonarburg"
|
Places where people with the name Lorenz Vonarburg live
Sectors in which people with the name Lorenz Vonarburg work
Fiduciary services
Trading with recreational products
Fiduciary services
Trading with recreational products
Private persons with the name Lorenz Vonarburg
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Lorenz Vonarburg
Publication number: HR02-1005942528, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Truvag Revisions AG, in Sursee, CHE-106.093.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2023, Publ. 1005807271).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stirnimann, Lea, von Triengen, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vonarburg, Lorenz, von Kriens, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005505024, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Paranoia Snowboard GmbH, in Luzern, CHE-109.700.452, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 31.08.2009, S.11, Publ. 5223374).
Firma neu:
Paranoia Snowboard GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Paranoia Retail GmbH, Löwengraben 14, 6004 Luzern Liquidationsadresse. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 15.06.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vonarburg, Lorenz, von Kriens, in Kriens, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Hergiswil (NW), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Zimmermann, Philipp, von Ennetbürgen, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005436352, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ostschweizerische Treuhand Zürich AG, in Zürich, CHE-102.503.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2022, Publ. 1005404306).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Elvira Ruth, von Luzern, in Risch, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eisner, Martin, von Zürich, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kaufmann, Jeannette Irène, von Wangen-Brüttisellen, in Zürich, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Koller, Dominique, von Flüelen, in Oberuzwil, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Alexandra, von Zürich, in Rapperswil-Jona, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vonarburg, Lorenz, von Kriens, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hergiswil (NW)].