Tobias von Wartburg
domiciled in Luzern, from Basel Active mandates: Stiftung Galerie Kriens Connected persons: Judith Luthiger, Silvia Hentschel, Helen Eggenschwiler and more You can stay up to date through "Tobias von Wartburg", please log in or register free of charge.You are now following "Tobias von Wartburg"
Credit rating You can stay up to date through "Tobias von Wartburg", please log in or register free of charge.You are now following "Tobias von Wartburg"
|
Places where people with the name Tobias von Wartburg live
Sectors in which people with the name Tobias von Wartburg work
Religious, political or secular associations
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Tobias von Wartburg
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Tobias von Wartburg
Publication number: HR02-1005617014, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Stiftung Galerie Kriens, in Kriens, CHE-110.365.722, Stiftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2022, Publ. 1005416771).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wittmer, Stephan, von Erlinsbach (SO), in Adligenswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abt, Urs, von Hitzkirch, in Kriens, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Wartburg, Tobias, von Basel, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggenschwiler, Helen, von Laupersdorf, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004523505, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Apollo Sitzung + Bildung GmbH, in Luzern, CHE-185.017.943, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2016, Publ. 2935735).
Firma neu:
Apollo Sitzung + Bildung GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 11.12.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Wartburg, Tobias, von Basel, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1975539, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Apollo Sitzung + Bildung GmbH, in Luzern, CHE-185.017.943, Habsburgerstrasse 9, 6003 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.01.2015.
Zweck:
Führung einer Website zur Vermittlung von Sitzungszimmern;
Anbietung und Vermittlung und Durchführung von Sprachkursen und Kursen aller Art sowie Anbietung, Vermittlung und Durchführung von Nachhilfeunterricht;
Beteiligungen;
Erwerb, Vermietung, Belastung und Veräusserung von Liegenschaften;
Erwerb, Verwaltung, Verwertung und Übertragung von Patenten, Marken und anderen gewerblichen Schutzrechten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 27.01.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
von Wartburg, Tobias, von Basel, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.