Beatrice von Rotz-von Atzigen
domiciled in Sarnen, from Kerns Active mandates: Bonitas Stiftung Connected persons: Anton Robert von Rotz-von Atzigen, Lukas Küng, Hanspeter Durrer You can stay up to date through "Beatrice von Rotz-von Atzigen", please log in or register free of charge.You are now following "Beatrice von Rotz-von Atzigen"
Credit rating You can stay up to date through "Beatrice von Rotz-von Atzigen", please log in or register free of charge.You are now following "Beatrice von Rotz-von Atzigen"
|
Places where people with the name Beatrice von Rotz-von Atzigen live
Sectors in which people with the name Beatrice von Rotz-von Atzigen work
Other social services
Other social services
Private persons with the name Beatrice von Rotz-von Atzigen
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Beatrice von Rotz-von Atzigen
Publication number: HR02-1005362683, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
WITOBE AG, in Sarnen, CHE-104.968.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 07.04.2020, Publ. 1004867431).
Domizil neu:
Grundacher 5, 6060 Sarnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Rotz-von Atzigen, Beatrice, von Kerns, in Sarnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5622356, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
KOH-LA Holiday Resort AG, in Sarnen, CH-140.3.003.302-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2008, S. 10, Publ. 4703460).
Statutenänderung:
3.05.2010.
Firma neu:
Nutrition Craze AG.
Domizil neu:
Feldheim 2, 6060 Sarnen.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Gesundheitsprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln. Nebenzwecke siehe Statuten.
Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen im Publikationsorgan. Sie können durch Brief an die Aktionäre erfolgen wenn die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind und falls das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Vinkulierung:
[gestrichen: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Rotz-von Atzigen, Beatrice, von Kerns, in Sarnen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Lukas, von Hasle LU, in Alpnach Dorf (Alpnach), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Publication number: 5564884, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Bonitas Stiftung(Fondation Bonitas) (Bonitas Foundation), in Sarnen, CH-140.7.002.715-2, Grundacher 5, 6060 Sarnen, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
22.03.2010.
Zweck:
1 Die Stiftung bezweckt die Unterstützung und Förderung von gemeinnützigen, sozialen, kulturellen und sportlichen Bestrebungen oder von entsprechenden Projekten. Sie engagiert sich dabei besonders im Bereiche der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, von Behinderten oder in sonstiger Weise körperlich oder sozial Benachteiligten. Die finanziellen Mittel zugunsten von Kindern und Jugendlichen sollen vor allem im Bereiche Aus- und Weiterbildung, sinnvoller Freizeitgestaltung sowie der medizinischen Hilfe jeglicher Art eingesetzt werden. Beiträge können an Institutionen und natürliche Personen für Projekte, welche diesem Zweck direkt oder indirekt dienen, wie auch in Ausnahmefällen an Einzelpersonen, die einer Unterstützung bedürfen oder die genannten Ziele zu fördern vermögen, ausgerichtet werden. Die Stiftung unterstützt im Rahmen der vorstehenden Zielsetzungen Institutionen, Projekte und Einzelpersonen im In- und Ausland. 2 Die Stiftung kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen und insbesondere Grundstücke erwerben, um den Gesellschaftszweck zu erreichen. 3 Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinerlei Gewinnzwecke. 4 Die Stifter behalten sich eine Zweckänderung nach Art. 86a Abs. 1 ZGB ausdrücklich vor.
Organisation:
Stiftungsrat mindestens 3, höchstens 7 Mitglieder und Revisionsstelle. Vorbehalt der Zweckänderung durch die Stifter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen:
von Rotz-von Atzigen, Anton genannt Tony, von Kerns, in Sarnen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Rotz-von Atzigen, Beatrice, von Kerns, in Sarnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Durrer, Hanspeter, von Kerns, in Wilen (Sarnen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng, Lukas, von Hasle LU, in Alpnach Dorf (Alpnach), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riebli, Ruedi, von Giswil, in Sarnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stephanie Baumann Treuhand AG, in Luzern (CH-100.3.027.120-1), Revisionsstelle.