Björn von Burg
domiciled in Laupersdorf, from Balsthal and Laupersdorf Active mandates: Hülsenfabrik Lenzhard, Niederlenz, Zweigniederlassung der Paul Trading GmbH, in Wildflecken (D) Connected persons: Walter Kunert, Manfred Kunert, Kurt Moser You can stay up to date through "Björn von Burg", please log in or register free of charge.You are now following "Björn von Burg"
Credit rating You can stay up to date through "Björn von Burg", please log in or register free of charge.You are now following "Björn von Burg"
|
Places where people with the name Björn von Burg live
Sectors in which people with the name Björn von Burg work
Production and processing of paper and carboard goods
Production and processing of paper and carboard goods
Private persons with the name Björn von Burg
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Björn von Burg
Publication number: HR02-1005448020, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Cartub AG, in Zofingen, CHE-102.309.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2018, Publ. 1004517826).
Firma neu:
Cartub AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Cartub SA en liquidation).
Domizil neu:
c/o LB Treuhand AG, Forstackerstrasse 1, 4800 Zofingen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.03.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giger, Roman, von Grossdietwil, in Brittnau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Burg, Björn, von Laupersdorf, in Laupersdorf, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: in Balsthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüthi, Pierre R., von Signau und Zofingen, in Zofingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burato, Markus, von Basel, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004480550, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Hülsenfabrik Lenzhard, Niederlenz, Zweigniederlassung der Paul Trading GmbH, in Wildflecken (DE), in Niederlenz, CHE-109.651.894, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2002, Publ. 552170).
Hauptsitz in:
Wildflecken (DE).
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichener Zweck des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 114 HRegV].
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
HRB 3914 Amtsgericht Schweinfurt.
Statuten Hauptsitz neu:
[Gestrichenes Statutendatum aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss art. 114 HRegV].
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichenes Eintragsdatum aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 114 HRegV] [gestrichen: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 21.02.2001].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
Zweck: Handel mit Verpackungsmitteln und Uebernahme von Beteiligungen aller Art. [Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 114 HRegV].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paul & Co Inh. K. Kunert & Söhne GmbH & Co KG, in Wildflecken (DE), Gesellschafterin mit einer Stammeinlage von EUR 35'000.--, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Kurt, von Basel, in Schafisheim, Geschäftsführer der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift [bisher: Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift];
von Burg, Björn, von Balsthal, in Laupersdorf, Geschäftsführer der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Kunert, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Wildflecken (DE), mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Kunert, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Peiting (DE), mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 7186236, Commercial Registry Office Berne, (36)
Pferde-Versicherungs-Gesellschaft von Langenthal und Umgebung, Genossenschaft, in Langenthal, CH-053.5.007.948-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 106 vom 01.06.2011, Publ. 6188044).
Statutenänderung:
22.03.2013.
Firma neu:
Pferde-Versicherungs-Genossenschaft von Langenthal und Umgebung.
Zweck neu:
Die Genossenschaft hat den Zweck, die Pferde ihrer Mitglieder gegen, durch Tod oder Gebrauchsunfähigkeit entstandenen Schaden, zu versichern. Sie kann Grundeigentum erwerben, veräussern, mieten und vermieten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Genossenschaft zu fördern oder die damit im Zusammenhang stehen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung / Nachschusspflicht: ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Von Burg, Björn, von Balsthal, in Laupersdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rindlisbacher-Süess, Kathrin, von Lützelflüh und Zürich, in Langenthal, Mitglied und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].