Christoph Uehlinger
domiciled in Olten, from Neunkirch Active mandates: Bank J. Safra Sarasin AG Connected persons: Natascha Arlette Kaufmann, Sophie Rachel Bourguignon, Sandra Schmid and more You can stay up to date through "Christoph Uehlinger", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Uehlinger"
Credit rating You can stay up to date through "Christoph Uehlinger", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Uehlinger"
|
Places where people with the name Christoph Uehlinger live
Sectors in which people with the name Christoph Uehlinger work
Operation of banks and credit institutions
Operation of banks and credit institutions
Private persons with the name Christoph Uehlinger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christoph Uehlinger
Publication number: HR02-1005424669, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Deloris AG, in Zürich, CHE-115.142.939, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2022, Publ. 1005391639).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tatje, Julia, von Zürich, in Wädenswil, Geschäftsführerin, mit Einzelprokura;
Tatje, Christoph, von Schaffhausen, in Wädenswil, Geschäftsführer, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isenring, Myriam, von Degersheim, in Wallisellen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005391639, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Deloris AG, in Zürich, CHE-115.142.939, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 09.04.2020, Publ. 1004868816).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meichtry, Sandro, von Leukerbad, in Bülach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schäfer, Fabian, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tatje, Julia, von Zürich, in Wädenswil, Geschäftsführerin, mit Einzelprokura [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Tatje, Christoph, von Schaffhausen, in Wädenswil, Geschäftsführer, mit Einzelprokura [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004878303, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Deloris Investments GmbH, in Zürich, CHE-115.433.673, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2019, Publ. 1004707595).
Statutenänderung:
03.04.2020.
Firma neu:
Spark Property GmbH.
Domizil neu:
Parkring 7, 8002 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen im Bereich Immobilien und Bau den Kauf und Verkauf sowie die Verwaltung und Vermietung von Liegenschaften und Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen;
kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tatje, Christoph, von Schaffhausen, in Wädenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].