Christiane Renate Tureczek
domiciled in Zürich, from Austria Active mandates: sintegrA zürich Connected persons: Gottfried Hodel, Franz Josef Hierlemann, Maja Menn and more You can stay up to date through "Christiane Renate Tureczek", please log in or register free of charge.You are now following "Christiane Renate Tureczek"
Credit rating You can stay up to date through "Christiane Renate Tureczek", please log in or register free of charge.You are now following "Christiane Renate Tureczek"
|
Places where people with the name Christiane Renate Tureczek live
Sectors in which people with the name Christiane Renate Tureczek work
Other social services
Other social services
Private persons with the name Christiane Renate Tureczek
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christiane Renate Tureczek
Publication number: 2876553, Commercial Registry Office Zurich, (20)
sintegrA zürich, in Zürich, CHE-115.131.255, Verein (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2015, Publ. 2229207).
Statutenänderung:
19.05.2016.
Zweck neu:
Zweck des Vereins: Der Verein bietet vielfältige und sinnvolle Angebote für die soziale und berufliche Integration von Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tureczek, Christiane Renate, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 1730361, Commercial Registry Office Zug, (170)
kaps rechtsberatung ag, in Risch, CHE-221.169.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2014, Publ. 1526421).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tureczek, Christiane Renate, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1526421, Commercial Registry Office Zug, (170)
kaps rechtsberatung gmbh, bisher in Stäfa, CHE-221.169.172, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 03.10.2012, Publ. 6875096).
Ursprüngliche Statuten:
19.09.2012.
Statuten neu:
01.05.2014.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig durch Verrechnung zweier Forderungen von insgesamt CHF 100'000.00 auf CHF 120'000.00 erhöht sowie eine Einlage à fonds perdu von CHF 30'000.00 erhalten und wird gemäss Umwandlungsplan vom 01.05.2014 und Bilanz per 31.12.2013 mit Aktiven von CHF 97'464.95 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 127'147.05 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 120 Aktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
kaps rechtsberatung ag.
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
Schöngrund 26, 6343 Rotkreuz.
Zweck neu:
Erbringen von Rechtsberatungen und damit zusammenhängende Dienstleistungen insbesondere im Arbeits- und Personalrecht durch juristisch qualifizierte Berater;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00.
Aktien neu:
120 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, durch Telefax oder elektronisch an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schürer-Wüst, Heidi Beatrix, von Basel, in Stäfa, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürer, Johannes Ulrich, von Grenchen, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Walthert, Pascal Franz, von Hohenrain, in Hohenrain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tureczek, Christiane Renate, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.