Katharina Maria Tschann
domiciled in Riedt b. Erlen, from Eschlikon Active mandates: Steiner Schreinerei GmbH Connected persons: Michael Steiner You can stay up to date through "Katharina Maria Tschann", please log in or register free of charge.You are now following "Katharina Maria Tschann"
Credit rating You can stay up to date through "Katharina Maria Tschann", please log in or register free of charge.You are now following "Katharina Maria Tschann"
|
Places where people with the name Katharina Maria Tschann live
Sectors in which people with the name Katharina Maria Tschann work
Production and processing of wooden goods
Production and processing of wooden goods
Private persons with the name Katharina Maria Tschann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Katharina Maria Tschann
Publication number: HR02-1005245552, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Bücheler Baumanagement AG, bisher in Rehetobel, CHE-110.259.965, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2020, Publ. 1005025704).
Statutenänderung:
24.06.2021.
Sitz neu:
Amriswil.
Domizil neu:
Schrofenstrasse 15, 8580 Amriswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Högger, Svenja, von Hemberg, in Hefenhofen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tschann, Katharina Maria, von Eschlikon, in Riedt (Erlen), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1004856583, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Steiner Schreinerei GmbH, in Erlen, CHE-103.827.410, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2018, Publ. 4351783).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner-Liedekerken, Elisabeth, von Walterswil BE, in Riedt bei Erlen (Erlen), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Michael, von Walterswil (BE), in Riedt b. Erlen (Erlen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Tschann, Katharina Maria, von Eschlikon, in Riedt b. Erlen (Erlen), mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6009142, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Bücheler Baumanagement AG, in Herisau, CH-130.3.009.151-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2010, S. 1, Publ. 5717002).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bücheler, Imelda, von Eggersriet und Muolen, in Amriswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Högger, Svenja, von Hemberg, in Hefenhofen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tschann, Katharina Maria, von Eschlikon, in Riedt (Erlen), mit Kollektivprokura zu zweien.