Dominique Tissières
domiciled in Sion, from Saint-Léonard Active mandates: Société coopérative Union-Fruits Coopérative fruitière St-Léonard en liquidation Connected persons: Paul-Albert Romailler, Roland Studer, Vincent Favre You can stay up to date through "Dominique Tissières", please log in or register free of charge.You are now following "Dominique Tissières"
Credit rating You can stay up to date through "Dominique Tissières", please log in or register free of charge.You are now following "Dominique Tissières"
|
Places where people with the name Dominique Tissières live
Sectors in which people with the name Dominique Tissières work
Trading in food products
Trading in food products
Private persons with the name Dominique Tissières
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Dominique Tissières
Publication number: HR02-1005779641, Commercial Registry Office Valais, (626)
Société coopérative Union-Fruits Coopérative fruitière St-Léonard, à Saint-Léonard, CHE-101.706.899, société coopérative (No. FOSC 32 du 15.02.2022, Publ. 1005406304).
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative Union-Fruits Coopérative fruitière St-Léonard en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 12.06.2023.
Inscription ou modification de personne(s):
Studer, Roland, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, président de l'administration, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: président de l'administration, avec signature individuelle];
Tissières, Dominique, de Saint-Léonard, à Sion, membre et secrétaire de l'administration, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: membre et secrétaire de l'administration, avec signature individuelle];
Favre, Vincent, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, membre de l'administration, caissier, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: membre de l'administration, caissier, avec signature individuelle];
Romailler, Paul Albert, de Crans-Montana, à Saint-Léonard, liquidateur, avec signature collective à deux.
Publication number: HR02-1005406304, Commercial Registry Office Valais, (626)
Société coopérative Union-Fruits Coopérative fruitière St-Léonard, à Saint-Léonard, CHE-101.706.899, société coopérative (No. FOSC 51 du 15.03.2021, Publ. 1005124320).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Mayor, Michel, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, président, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Studer, Roland, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, président de l'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre, secrétaire, avec signature individuelle];
Tissières, Dominique, de Saint-Léonard, à Sion, membre et secrétaire de l'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre, avec signature individuelle];
Favre, Vincent, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, membre de l'administration, caissier, avec signature individuelle.
Publication number: 6237710, Commercial Registry Office Valais, (626)
Union-Fruits Coopérative fruitière St-Léonard, à Saint-Léonard, CH-626.5.002.524-3, société coopérative (No. FOSC 304 du 30.12.1982, p. 4186).
Modification des statuts:
13.12.2010.
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative Union-Fruits Coopérative fruitière St-Léonard.
Nouvel organe de publication:
BO et, lorsque la loi l'exige, la FOSC. [biffé: Conseil d'Administration : cinq à sept membres].Personne(s) et signature(s) radiée(s): Brégy, Joseph, de Tourtemagne, à Saint-Léonard, président du conseil, avec signature collective à deux;
Gillioz, Barthélémy, de Saint-Léonard, à Uvrier (Sion), vice-président du conseil, avec signature collective à deux;
Pannatier, Eloi, de Vernamiège, à Saint-Léonard, caissier, sans droit de signature;
Bovier, Gaston, de Vex, à Uvrier (Sion), membre du conseil, sans droit de signature;
Burgener, Anny, de Saas-Balen, à Uvrier (Sion), membre du conseil, sans droit de signature;
Piffaretti, Jean-Louis, de Novazzano, à Saint-Léonard, membre du conseil, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Mayor, Michel, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, président, avec signature individuelle [précédemment: secrétaire du conseil avec signature collective à deux];
Studer, Roland, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, membre et secrétaire, avec signature individuelle;
Tissières, Dominique, de Saint-Léonard, à Sion, membre, avec signature individuelle. Selon déclaration du 13.12.2010, il est renoncé à un contrôle restreint. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].