Marco Tietze
domiciled in Dietlikon, from Schaffhausen Active mandates: sarys sa, Tietzes GmbH Connected persons: Andrea Melzow-Tietze, Gaia Gabucci Tietze You can stay up to date through "Marco Tietze", please log in or register free of charge.You are now following "Marco Tietze"
Credit rating You can stay up to date through "Marco Tietze", please log in or register free of charge.You are now following "Marco Tietze"
|
Places where people with the name Marco Tietze live
Sectors in which people with the name Marco Tietze work
Other gastronomical services
Operation of restaurants
Other gastronomical services
Operation of restaurants
Private persons with the name Marco Tietze
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marco Tietze
Publication number: HR02-1005130449, Commercial Registry Office Zurich, (20)
MG Gourmet GmbH, in Volketswil, CHE-198.554.417, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2019, Publ. 1004558294).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borrello Bodenmann, Gabriella, von Urnäsch, in Volketswil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Tietze, Marco, von Schaffhausen, in Dietlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Katzensteiner, Frank Michael Walter, von Oberrieden, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 919619, Commercial Registry Office Zurich, (20)
sarys sa, in Uster, CH-020.3.028.091-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2009, S. 49, Publ. 5111476).
Statutenänderung:
03.06.2013.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Winterthurerstrasse 301, 8057 Zürich.
Postadresse neu:
[Postadresse aufgehoben.].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Unterhaltungsdienstleistungen und Verpflegungsservice. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beichler, Sven, von Illnau-Effretikon, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Philippi, Christian, von Basel, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Melzow-Tietze, Andrea, deutsche Staatsangehörige, in Dietlikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tietze, Marco, von Schaffhausen, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 7203018, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Solazzo Gastronomie GmbH, in Zürich, CH-020.4.034.885-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 23.03.2012, Publ. 6607334).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Solazzo, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Spreitenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Tietze, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Dietlikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fry, Dominique, von Zürich, in Maur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Wäfler, Barbara, von Frutigen, in Maur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.