Juri Danilo Tanfoglio
domiciled in Rüschlikon, from Vals Active mandates: ALERA Consulting LLC Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Juri Danilo Tanfoglio", please log in or register free of charge.You are now following "Juri Danilo Tanfoglio"
Credit rating You can stay up to date through "Juri Danilo Tanfoglio", please log in or register free of charge.You are now following "Juri Danilo Tanfoglio"
|
Places where people with the name Juri Danilo Tanfoglio live
Sectors in which people with the name Juri Danilo Tanfoglio work
Trading with various goods
Trading with various goods
Private persons with the name Juri Danilo Tanfoglio
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Juri Danilo Tanfoglio
Publication number: HR02-1005416864, Commercial Registry Office Zug, (170)
Finance-Force AG, in Cham, CHE-109.883.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2021, Publ. 1005270506).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niraj, Mohin, amerikanischer Staatsangehöriger, in River Edge (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanfoglio, Juri Danilo, von Vals, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3960947, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GMMT Global Multimedia & Telecommunication Holding International AG, bisher in Freienbach, CHE-115.644.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 21.05.2015).
Statutenänderung:
13.12.2017.
Sitz neu:
Pfäffikon.
Domizil neu:
Bürglenstrasse 1, 8330 Pfäffikon ZH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Tätigkeit in den Bereichen von Multimedia, TV, Unterhaltungstechnik, Telekommunikation, Broadcast-Technik, die Beratung und Unterstützung bei Finanzierungsprojekten mit internationaler Ausrichtung, das Halten von Beteiligungen an Unternehmungen im In- und Ausland und die Durchführung von Handelsaktivitäten sowie die allgemeine Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Patente und Lizenzen erwerben und damit handeln, Urheberrechte handeln und verwalten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Email.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanfoglio, Juri Danilo, von Vals, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachofner, Jürg, von Fehraltorf, in Pfäffikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Isler, Anton, von Wohlen (AG), in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3298433, Commercial Registry Office Zug, (170)
ALERA Consulting LLC, in Baar, CHE-112.473.021, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2015, Publ. 2064433).
Statutenänderung:
19.12.2016.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Gewerbestrasse 6, 6330 Cham.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanfoglio, Juri Danilo, von Vals, in Rüschlikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich].