Yannic Sturzenegger
domiciled in Hittnau, from Hittnau Active mandates: Kielholz + Stäheli AG Connected persons: Marcel Kielholz, Rolf Josef Stäheli, Erika Kielholz-Kamer and more You can stay up to date through "Yannic Sturzenegger", please log in or register free of charge.You are now following "Yannic Sturzenegger"
Credit rating You can stay up to date through "Yannic Sturzenegger", please log in or register free of charge.You are now following "Yannic Sturzenegger"
|
Places where people with the name Yannic Sturzenegger live
Sectors in which people with the name Yannic Sturzenegger work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Yannic Sturzenegger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Yannic Sturzenegger
Publication number: HR02-1005817764, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Kielholz + Stäheli AG, in Eschlikon, CHE-107.090.476, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2020, Publ. 1004813783).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frauenknecht, Remo, von Zuzwil (SG), in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Michael, von Ehrendingen, in Oberwangen TG (Fischingen), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Noti, Rolf Franz, von Grengiols, in Weisslingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sturzenegger, Yannic, von Hittnau, in Hittnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1327607, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Stage Sound GmbH, in Siblingen, CHE-112.332.426, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2008, S. 21, Publ. 4788484).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sturzenegger, Yannick, von Reute AR, in Siblingen, Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner, Udo, von Siblingen, in Siblingen, Vorsitzender Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 155 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Vögeli, Cedric, von Gächlingen, in Neunkirch, Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 45 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 4788484, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Stage Sound GmbH, in Siblingen, CH-290.4.015.095-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2005, S. 12, Publ. 2819068).
Statutenänderung:
04.12.2008.
Statutarische Nebenleistungspflichten neu:
Nebenleistungspflichten laut Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter können formlos erfolgen. Laut Erklärung der Geschäftsführung vom 04.12.2008 untersteht die Gesellschaft nicht der ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner, Udo, von Siblingen, in Siblingen, Vorsitzender Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer und Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 17'000.00];
Vögeli, Cedric, von Gächlingen, in Neunkirch, Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00];
Sturzenegger, Yannick, von Reute AR, in Siblingen, Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00.